Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slatina má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slatina (49312464) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 135, 56601 Slatina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slatina má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slatina nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slatina na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46759 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49312464 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Základní organizace Slatina | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 135, Slatina 56601, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 24, Slatina 56601, Česká republika | 1.1.2014 - 26.10.2016 |
místopředseda | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | 243, 56601 Tisová |
jednatel | Petr Machata |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | 109, 56601 Slatina |
předseda | Ladislav Kadrmas |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | 30, 56601 Slatina |
člen | Michal Bruchtil |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 91, 56601 Slatina |
jednatel | Petr Machata |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 109, 56601 Slatina |
člen | Lubomír Knytl |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 88, 56601 Slatina |
člen | Marie Víchová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 226, 56601 Tisová |
člen | Luboš Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 79, 56543 Zámrsk |
člen | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 243, 56601 Tisová |
člen | Marie Kadrmasová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 30, 56601 Slatina |
předseda | Ladislav Kadrmas |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 19.4.2023 |
Adresa | 30, 56601 Slatina |
člen | Josef Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 140, 56601 Tisová |
člen | Marie Víchová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 226, 56601 Tisová |
člen | Luboš Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 79, 56543 Zámrsk |
jednatel | Petr Machata |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 109, 56601 Slatina |
člen | Marie Kadrmasová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 30, 56601 Slatina |
člen | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 243, 56601 Tisová |
předseda | Ladislav Kadrmas |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 30, 56601 Slatina |
jednatel | Petr Machata |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 109, 56601 Slatina |
člen | Josef Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 140, 56601 Tisová |
člen | Marie Víchová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 226, 56601 Tisová |
člen | Luboš Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 79, 56543 Zámrsk |
člen | Marie Kadrmasová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 30, 56601 Slatina |
člen | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 243, 56601 Tisová |
předseda | Ladislav Kadrmas |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | 30, 56601 Slatina |
IČO (identifikační číslo): | 49312464 |
---|---|
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slatina |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 9. 1983 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 135, Slatina 56601 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Kadrmas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marie Kadrmasová |
Člen statutárního orgánu: | Petr Machata |
Člen statutárního orgánu: | Josef Hájek |
Člen statutárního orgánu: | Marie Víchová |
Člen statutárního orgánu: | Luboš Krejčí |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Hloušek |
IČO: | 49312464 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slatina |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Slatina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 9. 1983 |
Sídlo: | 135, Slatina 56601 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |