Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Rožnov 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Rožnov 4 (71230742) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 438, 75662 Hutisko-Solanec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Rožnov 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Rožnov 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Rožnov 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47502 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71230742 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Základní organizace Rožnov 4 | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 438, Hutisko-Solanec 75662, Česká republika | 22.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 460, Hutisko-Solanec 75662, Česká republika | 1.1.2014 - 22.6.2016 |
Předseda | Josef Ulrych |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2018 |
Adresa | 438, 75662 Hutisko-Solanec |
Jednatel | Hubert Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2018 |
Adresa | 460, 75662 Hutisko-Solanec |
Pokladník | Pavel Ulrych |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2018 |
Adresa | 1. máje 1356, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda | Josef Ulrych |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 |
Adresa | 438, 75662 Hutisko-Solanec |
předseda | Josef Ulrych |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 17.10.2018 |
Adresa | 438, 75662 Hutisko-Solanec |
IČO: | 71230742 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Rožnov 4 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Hutisko-Solanec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 9. 2004 |
Sídlo: | 438, Hutisko-Solanec 75662 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |