Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace poštovních holubářů Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace poštovních holubářů Tábor (22895795) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 11, 39002 Lom. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace poštovních holubářů Tábor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace poštovních holubářů Tábor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace poštovních holubářů Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47655 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22895795 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Základní organizace poštovních holubářů Tábor | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 11, Lom 39002, Česká republika | 4.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Čekanická 429, Tábor 39156, Česká republika | 1.1.2014 - 4.11.2016 |
předseda | Miroslav Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Havanská 2829/14, 39005 Tábor |
jednatel | Miloslav Volf |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Čekanická 429, 39156 Tábor |
pokladník | Václav Pudivítr |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Družstevní 223, 39002 Tábor |
předseda | Bohuslav Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 29.4.2023 |
Adresa | Husinecká 2160, 39002 Tábor |
člen | Václav Pudivítr |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 29.4.2023 |
Adresa | Družstevní 223, 39002 Tábor |
jednatel | Miloslav Volf |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 29.4.2023 |
Adresa | Čekanická 429, 39156 Tábor |
jednatel | Miloslav Volf |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Čekanická 429, 39156 Tábor |
člen | Miroslav Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Havanská 2829/14, 39005 Tábor |
člen | Václav Pudivítr |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Družstevní 223, 39002 Tábor |
předseda | Bohuslav Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Husinecká 2160, 39002 Tábor |
předseda | Bohuslav Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Husinecká 2160, 39002 Tábor |
člen | Václav Pudivítr |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Družstevní 223, 39002 Tábor |
člen | Miroslav Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Havanská 2829/14, 39005 Tábor |
jednatel | Miloslav Volf |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Čekanická 429, 39156 Tábor |
IČO: | 22895795 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace poštovních holubářů Tábor |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Lom |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 2011 |
Sídlo: | 11, Lom 39002 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |