Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace PODĚBRADY 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace PODĚBRADY 1 (72078367) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 349, 29001 Pátek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace PODĚBRADY 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace PODĚBRADY 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace PODĚBRADY 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47648 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72078367 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Základní organizace PODĚBRADY 1 | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 349, Pátek 29001, Česká republika | 16.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Zbožská 187, Poděbrady 29001, Česká republika | 1.1.2014 - 16.8.2017 |
předseda | Karel Bek |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2023 |
Adresa | 29, 29001 Pátek |
jednatel | Oldřich Vízek |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2023 |
Adresa | Zbožská 187, 29001 Poděbrady |
místopředseda | Jiří Knotner |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2023 |
Adresa | Kovanická 139, 29001 Poděbrady |
pokladník | Jiří Krejčík |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2023 |
Adresa | Nymburská 57, 29001 Poděbrady |
člen | Zdeněk Bek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 do 5.7.2023 |
Adresa | 152, 29001 Choťánky |
člen | František Plaček |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 do 5.7.2023 |
Adresa | 149, 29001 Choťánky |
člen | Jiří Luxemburk |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 do 5.7.2023 |
Adresa | 64, 29001 Úmyslovice |
člen | Jiří Krejčík |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 do 5.7.2023 |
Adresa | Nymburská 57, 29001 Poděbrady |
předseda | Karel Bek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 do 5.7.2023 |
Adresa | 29, 29001 Pátek |
jednatel | Oldřich Vízek |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 do 5.7.2023 |
Adresa | Zbožská 187, 29001 Poděbrady |
jednatel | Jiří Knotner |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Kovanická 139, 29001 Poděbrady |
člen | Oldřich Vízek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Zbožská 187, 29001 Poděbrady |
IČO: | 72078367 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace PODĚBRADY 1 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Pátek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 8. 2010 |
Sídlo: | 349, Pátek 29001 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |