Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pardubice-Svítkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pardubice-Svítkov (68210787) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Pohránovská 12, 53353 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pardubice-Svítkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pardubice-Svítkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pardubice-Svítkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47033 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68210787 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů Základní organizace Pardubice-Svítkov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pohránovská 12, Pardubice 53353, Česká republika | 22.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Hradčanská 228, Pardubice 53006, Česká republika | 1.1.2014 - 22.10.2015 |
předseda | Ing. Václav Cink |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Pohránovská 12, 53353 Pardubice |
jednatel, pokladník | Marie Turynová |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Kostnická 214, 53006 Pardubice |
člen | Martina Hušková |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Hradčanská 36, 53006 Pardubice |
jednatel, pokladník | Marie Turynová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 do 14.6.2023 |
Adresa | Kostnická 214, 53006 Pardubice |
Předseda | Václav Cink |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2018 do 14.6.2023 |
Adresa | Pohránovská 12, 53353 Pardubice |
Pokladník | Marie Turynová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2018 do 17.9.2021 |
Adresa | Kostnická 214, 53006 Pardubice |
Jednatel | Petr Livora |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2018 do 19.8.2021 |
Adresa | Branecká 352, 53006 Pardubice |
člen | Marie Turynová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Kostnická 214, 53006 Pardubice |
člen | Petr Livora |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Branecká 352, 53006 Pardubice |
člen | Jaroslav Pleskot |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | 21, 53002 Starý Mateřov |
předseda | Václav Cink |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Pohránovská 12, 53353 Pardubice |
předseda | Václav Cink |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Pohránovská 12, 53353 Pardubice |
člen | Petr Livora |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Branecká 352, 53006 Pardubice |
člen | Jaroslav Pleskot |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | 21, 53002 Starý Mateřov |
člen | Marie Turynová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Kostnická 214, 53006 Pardubice |
člen | Petr Livora |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2017 do 30.10.2018 |
Adresa | Lindy 1124, 53701 Chrudim |
člen | Petr Livora |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2017 do 30.10.2018 |
Adresa | Lindy 1124, 53701 Chrudim |
člen | Petr Livora |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 11.10.2017 |
Adresa | Lindy 216, 53701 Chrudim |
člen | Petr Livora |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 11.10.2017 |
Adresa | Lindy 216, 53701 Chrudim |
IČO: | 68210787 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pardubice-Svítkov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice VII |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 6. 1998 |
Sídlo: | Pohránovská 12, Pardubice 53353 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |