Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka (43961177) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese , Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46823 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43961177 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
jednatel | Petra Orlitová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 |
Adresa | Císařská 83, 74101 Nový Jičín |
předseda | Josef Číp |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 |
Adresa | Na Drážkách 127, 74101 Nový Jičín |
IČO (identifikační číslo): | 43961177 |
---|---|
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 26. 2. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Mlýnská 59, Nový Jičín 74101 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 5. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Číp |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petra Orlitová |
IČO: | 43961177 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 2. 1991 |
Sídlo: | , Nový Jičín |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |