Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kladno - Švermov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kladno - Švermov (71185551) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese , Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kladno - Švermov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kladno - Švermov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kladno - Švermov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47480 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71185551 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů Základní organizace Kladno - Švermov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Kladno, , | 1.1.2014 |
---|
předseda | Jaroslav Lesák |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Žižkova 174, 27309 Kladno |
jednatel | Petr Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Sokola Tůmy 551, 27309 Kladno |
pokladník | Miroslav Sainer |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | 62, 27024 Sýkořice |
předseda | Jaroslav Lesák |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2018 do 9.8.2023 |
Adresa | Žižkova 174, 27309 Kladno |
jednatel | Petr Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2018 do 9.8.2023 |
Adresa | Sokola Tůmy 551, 27309 Kladno |
pokladník | Miroslav Sainer |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2018 do 9.8.2023 |
Adresa | 62, 27024 Sýkořice |
člen | Vlasta Zázvorková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 25.8.2018 |
Adresa | Svojsíkova 792, 27309 Kladno |
jednatel | Jaroslav Lesák |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 25.8.2018 |
Adresa | Žižkova 174, 27309 Kladno |
předseda | Karel Ujka |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 25.8.2018 |
Adresa | 9. května 617, 27307 Vinařice |
IČO: | 71185551 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kladno - Švermov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 9. 2003 |
Sídlo: | , Kladno |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |