Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Jince má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Jince (70939241) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Křešínská 432, 26223 Jince. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Jince má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Jince nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Jince na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47363 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70939241 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Základní organizace Jince | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křešínská 432, Jince 26223, Česká republika | 27.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Jince, , | 1.1.2014 - 27.5.2016 |
jednatel | Milan Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2023 |
Adresa | Pod Královkou 355, 26223 Jince |
pokladník | Ing. Eliška Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2023 |
Adresa | Pod Královkou 188, 26223 Jince |
předseda | Jiří Pitor |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2023 |
Adresa | Zborovská 339, 26223 Jince |
jednatel | Milan Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 7.4.2023 |
Adresa | Pod Královkou 355, 26223 Jince |
člen | Vladislav Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 7.4.2023 |
Adresa | Za Černým mostem 426, 26223 Jince |
člen | Jana Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 7.4.2023 |
Adresa | Pod Královkou 355, 26223 Jince |
člen | Václav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 7.4.2023 |
Adresa | Brigádnická 183, 26223 Jince |
předseda | Jiří Pitor |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 7.4.2023 |
Adresa | Zborovská 339, 26223 Jince |
předseda | Jiří Pitor |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 25.9.2019 |
Adresa | Slavíkova 165, 26223 Jince |
předseda | Jiří Pitor |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Slavíkova 165, 26223 Jince |
jednatel | Milan Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Pod Královkou 355, 26223 Jince |
člen | Václav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Brigádnická 183, 26223 Jince |
člen | Jana Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Pod Královkou 355, 26223 Jince |
člen | Vladislav Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Za Černým mostem 426, 26223 Jince |
člen | Vladislav Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Za Černým mostem 426, 26223 Jince |
člen | Jana Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Pod Královkou 355, 26223 Jince |
jednatel | Milan Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Pod Královkou 355, 26223 Jince |
člen | Václav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Brigádnická 183, 26223 Jince |
předseda | Jiří Pitor |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Slavíkova 165, 26223 Jince |
IČO: | 70939241 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Jince |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Jince |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 3. 2001 |
Sídlo: | Křešínská 432, Jince 26223 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |