Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hutisko-Solanec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hutisko-Solanec (68898312) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 222, 75662 Hutisko-Solanec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hutisko-Solanec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hutisko-Solanec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hutisko-Solanec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46749 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68898312 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Základní organizace Hutisko-Solanec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 222, Hutisko-Solanec 75662, Česká republika | 14.7.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 512, Hutisko-Solanec 75662, Česká republika | 22.10.2015 - 14.7.2023 |
předseda | Jan Vojkůvka |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 222, 75662 Hutisko-Solanec |
místopředseda | Petr Koláček |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | Tylovice 2818, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
pokladník | Pavel Černobila |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 201, 75661 Vigantice |
jednatel | Lukáš Heryán |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 806, 75627 Valašská Bystřice |
člen | Jan Holčák |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 748, 75627 Valašská Bystřice |
člen | Tomáš Kubáň |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 500, 75656 Prostřední Bečva |
člen | Iveta Kubáňová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 500, 75656 Prostřední Bečva |
člen | Josef Papák |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 14.7.2023 |
Adresa | 171, 75662 Hutisko-Solanec |
člen | Petr Koláček |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 14.7.2023 |
Adresa | Tylovice 2818, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Ludmila Miklová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 14.7.2023 |
Adresa | 630, 75662 Hutisko-Solanec |
pokladník | Pavel Černobila |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 14.7.2023 |
Adresa | 201, 75661 Vigantice |
předseda | Jan Vojkůvka |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 14.7.2023 |
Adresa | 222, 75662 Hutisko-Solanec |
člen | Josef Papák |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 20.12.2018 |
Adresa | 171, 75662 Hutisko-Solanec |
člen | Pavel Černobila |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 20.12.2018 |
Adresa | 201, 75661 Vigantice |
předseda | Jan Vojkůvka |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 20.12.2018 |
Adresa | 222, 75662 Hutisko-Solanec |
člen | Ludmila Miklová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 20.12.2018 |
Adresa | 630, 75662 Hutisko-Solanec |
člen | Jana Koláčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 2.6.2016 |
Adresa | Tylovice 2818, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
IČO (identifikační číslo): | 68898312 |
---|---|
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hutisko-Solanec |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 1. 1980 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 512, Hutisko-Solanec 75662 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Koláček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Vojkůvka |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Černobila |
Člen statutárního orgánu: | Ludmila Miklová |
Člen statutárního orgánu: | Josef Papák |
IČO: | 68898312 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hutisko-Solanec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Hutisko-Solanec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 1. 1980 |
Sídlo: | 222, Hutisko-Solanec 75662 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |