Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Dobroměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Dobroměřice (06498213) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Pražská 2, 44001 Dobroměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 2017 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Dobroměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Dobroměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Dobroměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 10. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 69193 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06498213 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Dobroměřice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 26.10.2017 |
Zapsána dne: | 26.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 2, Dobroměřice 44001, Česká republika | 26.10.2017 |
---|
předseda | Josef Vilhelm |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
místopředseda | Zdeněk Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Vrbenského 472, 43923 Lenešice |
jednatel, pokladník | Petra Roháčová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Nečišská 13, 44001 Dobroměřice |
člen | Radka Vilhelmová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
člen | Jiří Mildorf |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Josefa Skupy 2305/25, 43401 Most |
Předseda | Josef Vilhelm |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 30.8.2023 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
jednatelka | Petra Roháčová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 30.8.2023 |
Adresa | Nečišská 13, 44001 Dobroměřice |
člen | Zdeněk Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 30.8.2023 |
Adresa | Vrbenského 472, 43923 Lenešice |
člen | Miroslav Havlica |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 30.8.2023 |
Adresa | 5. května 372, 44001 Dobroměřice |
člen | Radka Vilhelmová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 30.8.2023 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
Předseda | Josef Vilhelm |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
člen | Zdeněk Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | Vrbenského 472, 43923 Lenešice |
člen | Miroslav Havlica |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | 5. května 372, 44001 Dobroměřice |
člen | Radka Vilhelmová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
jednatelka | Petra Roháčová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2018 do 8.6.2018 |
Adresa | Nečišská 13, 44001 Dobroměřice |
člen | Radka Vilhelmová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
člen | Miroslav Havlica |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | 5. května 372, 44001 Dobroměřice |
člen | Zdeněk Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | Vrbenského 472, 43923 Lenešice |
Předseda | Josef Vilhelm |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | Pražská 241, 44001 Dobroměřice |
jednatelka | Petra Hesová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 25.4.2018 |
Adresa | Nečišská 13, 44001 Dobroměřice |
jednatelka | Petra Hesová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 25.4.2018 |
Adresa | Nečišská 13, 44001 Dobroměřice |
IČO: | 06498213 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Dobroměřice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Dobroměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 10. 2017 |
Sídlo: | Pražská 2, Dobroměřice 44001 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |