Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová (70157103) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 153, 56982 Borová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47195 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70157103 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 153, Borová 56982, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Josef Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | 153, 56982 Borová |
jednatel | Markéta Sílová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | 53, 56982 Oldřiš |
pokladník | Helena Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | 50, 56982 Borová |
předseda | Josef Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2018 do 5.5.2023 |
Adresa | 153, 56982 Borová |
jednatel | Markéta Sílová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2018 do 5.5.2023 |
Adresa | 53, 56982 Oldřiš |
člen | Helena Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2018 do 5.5.2023 |
Adresa | 50, 56982 Borová |
člen | Helena Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 19.4.2018 |
Adresa | 50, 56982 Borová |
jednatel | Markéta Sílová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 19.4.2018 |
Adresa | 53, 56982 Oldřiš |
předseda | Josef Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 19.4.2018 |
Adresa | 153, 56982 Borová |
IČO (identifikační číslo): | 70157103 |
---|---|
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 1. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 153, Borová 56982 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 6. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Sílová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Mlynář |
Člen statutárního orgánu: | Helena Bártová |
IČO: | 70157103 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Borová |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Borová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 1. 2000 |
Sídlo: | 153, Borová 56982 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |