Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Teplice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Teplice (00448541) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Lelovská 165, 41763 Žalany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Teplice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Teplice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Teplice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46712 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00448541 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Okresní organizace Teplice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lelovská 165, Žalany 41763, Česká republika | 22.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Hradčanech 150, Bystřany 41761, Česká republika | 1.1.2014 - 22.6.2016 |
předseda | Antonín Mouka |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2023 |
Adresa | Lelovská 165, 41763 Žalany |
jednatel | Martin Netík |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2023 |
Adresa | Pionýrů 694, 41742 Krupka |
pokladník | Dana Mouková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2023 |
Adresa | Kostomlatská 108, 41763 Žalany |
Předseda | Antonín Mouka |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 do 27.5.2023 |
Adresa | Lelovská 165, 41763 Žalany |
jednatel | Martin Netík |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 do 27.5.2023 |
Adresa | Pionýrů 694, 41742 Krupka |
člen | Martin Záhrubský |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 do 27.5.2023 |
Adresa | Bystřická 25/31, 41702 Dubí |
člen | Jindřich Mouka |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 19.12.2018 |
Adresa | Kostomlatská 108, 41763 Žalany |
člen | Martin Záhrubský |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 19.12.2018 |
Adresa | Bystřická 25/31, 41702 Dubí |
jednatel | Martin Netík |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 19.12.2018 |
Adresa | Pionýrů 694, 41742 Krupka |
člen | Dana Mouková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 19.12.2018 |
Adresa | Kostomlatská 108, 41763 Žalany |
předseda | Antonín Mouka |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 19.12.2018 |
Adresa | Lelovská 165, 41763 Žalany |
IČO: | 00448541 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Teplice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Žalany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | Lelovská 165, Žalany 41763 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |