Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Šumperk má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Šumperk (00448923) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 240, 78803 Nový Malín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Šumperk má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Šumperk nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Šumperk na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46742 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00448923 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Šumperk | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 240, Nový Malín 78803, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 470, Bludov 78961, Česká republika | 1.1.2014 - 8.12.2016 |
předseda | Michal Nespěšný |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 60, 78974 Rohle |
jednatel | Miroslav Cikryt |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Petrovská 21, 78813 Vikýřovice |
pokladník | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 102, 78983 Palonín |
předseda | Jan Flášar |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2022 do 28.6.2023 |
Adresa | 101, 78901 Lesnice |
jednatel | Miroslav Cikryt |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2022 do 28.6.2023 |
Adresa | Petrovská 21, 78813 Vikýřovice |
pokladník | Michal Wezdenko |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2022 do 28.6.2023 |
Adresa | 102, 78801 Oskava |
jednatel, pokladník | Michal Wezdenko |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2020 do 28.6.2022 |
Adresa | 102, 78801 Oskava |
předseda | Zdeněk Malý |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 28.6.2022 |
Adresa | Hlavní 92, 78833 Hanušovice |
jednatel | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2020 do 24.9.2020 |
Adresa | 102, 78983 Palonín |
jednatel | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 29.8.2020 |
Adresa | 102, 78983 Palonín |
pokladník | Tomáš Báča |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 29.8.2020 |
Adresa | Žerotínova 262, 78969 Postřelmov |
člen | Miroslav Cikryt |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 2.8.2018 |
Adresa | Petrovská 21, 78813 Vikýřovice |
jednatel | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 2.8.2018 |
Adresa | 102, 78983 Palonín |
předseda | Zdeněk Malý |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 2.8.2018 |
Adresa | Hlavní 92, 78833 Hanušovice |
předseda | Zdeněk Malý |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 2.8.2018 |
Adresa | Hlavní 92, 78833 Hanušovice |
jednatel | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 2.8.2018 |
Adresa | 102, 78983 Palonín |
člen | Miroslav Cikryt |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 2.8.2018 |
Adresa | Petrovská 21, 78813 Vikýřovice |
IČO: | 00448923 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Šumperk |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Nový Malín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | 240, Nový Malín 78803 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |