Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Děčín (00448478) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 309, 40778 Velký Šenov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Děčín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Děčín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46711 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00448478 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů Okresní organizace Děčín | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 309, Velký Šenov 40778, Česká republika | 5.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | 31, Mikulášovice 40779, Česká republika | 26.1.2017 - 5.3.2020 |
Adresa: | Žerotínova 357/48, Děčín 40502, Česká republika | 1.1.2014 - 26.1.2017 |
jednatel | Luděk Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2019 |
Adresa | Děčínská 26, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
pokladník | Kateřina Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2019 |
Adresa | 150, 43903 Chlumčany |
předseda | Gabriela Krůtová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2019 |
Adresa | 309, 40778 Velký Šenov |
místopředseda | Nikola Mejstříková |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2019 do 8.11.2019 |
Adresa | Písková 830/25, 14300 Praha |
Předseda | Vlastimil Jura |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 8.11.2019 |
Adresa | 31, 40779 Mikulášovice |
Pokladní | Elena Yurova |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 8.11.2019 |
Adresa | 31, 40779 Mikulášovice |
Jednatelka | Kateřina Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2018 do 8.11.2019 |
Adresa | 150, 43903 Chlumčany |
Jednatelka | Kateřina Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 12.10.2018 |
Adresa | Sídliště 67, 43926 Libčeves |
člen | Jiří Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | Příbramská 320, 40725 Verneřice |
předseda | Vlastimil Jura |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | 31, 40779 Mikulášovice |
jednatel | Luděk Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | Děčínská 26, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
jednatel | Luděk Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | Děčínská 26, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
člen | Elena Yurova |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | 31, 40779 Mikulášovice |
člen | Elena Yurova |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | 31, 40779 Mikulášovice |
předseda | Vlastimil Jura |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | 31, 40779 Mikulášovice |
člen | Jiří Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 2.10.2018 |
Adresa | Příbramská 320, 40725 Verneřice |
IČO: | 00448478 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Děčín |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Velký Šenov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | 309, Velký Šenov 40778 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |