Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů Hempšírek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů Hempšírek (48491152) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Maškova 1646/3, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů Hempšírek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů Hempšírek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů Hempšírek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46853 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48491152 | |
Jméno: | Český svaz chovatelů, Klub chovatelů Hempšírek | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Maškova 1646/3, Praha 18200, Česká republika | 6.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 356, Vlčnov 68761, Česká republika | 27.11.2015 - 6.6.2023 |
Adresa: | , Vlčnov, Ploty 537 , | 1.1.2014 - 27.11.2015 |
předseda | Václav Rohrer |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2023 |
Adresa | Široká 141, 69127 Popice |
jednatel | František Stávek |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2023 |
Adresa | Slovácká 29/33, 69601 Rohatec |
pokladník | Mgr. Milan Šula |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2023 |
Adresa | U Bečvy 573/23, 74716 Hať |
člen | Rostislav Valeš |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2023 |
Adresa | Brněnská 278, 66482 Říčany |
člen | Jiří Juráň |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2023 |
Adresa | 133, 75612 Střelná |
člen | Václav Rohrer |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2021 do 6.6.2023 |
Adresa | Široká 141, 69127 Popice |
Předseda | František Stávek |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 6.6.2023 |
Adresa | Slovácká 29/33, 69601 Rohatec |
člen | Václav Rohrer |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 21.7.2021 |
Adresa | U Mlýna 281, 69126 Pouzdřany |
Předseda | František Stávek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2017 do 11.7.2018 |
Adresa | Slovácká 29/33, 69601 Rohatec |
člen | Václav Rohrer |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 11.7.2018 |
Adresa | U Mlýna 281, 69126 Pouzdřany |
člen | Václav Rohrer |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 11.7.2018 |
Adresa | U Mlýna 281, 69126 Pouzdřany |
Předseda | František Stávek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2017 do 11.7.2018 |
Adresa | Slovácká 29/33, 69601 Rohatec |
předseda | Jiří Zemek |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.12.2017 |
Adresa | 537, 68761 Vlčnov |
předseda | Jiří Zemek |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 13.12.2017 |
Adresa | 537, 68761 Vlčnov |
IČO: | 48491152 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů Hempšírek |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 4. 1993 |
Sídlo: | 356, Vlčnov 68761 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |