Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic (02810590) je Pobočný spolek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 59250 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02810590 | |
Jméno: | ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Maškova 1646/3, Praha 18200, Česká republika | 28.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Podolská 85, Hradec nad Moravicí 74741, Česká republika | 1.1.2014 - 28.8.2024 |
předseda | Michal Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2023 |
Adresa | Družební 129/136, 72526 Ostrava |
jednatel | Jaroslav Trávníček |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2023 |
Adresa | Květinová 158, 74731 Chlebičov |
místopředseda | Marek Byrtus |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2023 |
Adresa | 17, 74784 Radkov |
pokladník | Bohumil Byrtus |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2023 |
Adresa | 85, 74741 Hradec nad Moravicí |
předseda | Bohumil Byrtus |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2019 do 27.6.2023 |
Adresa | 85, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel, pokladník | Jaroslav Trávníček |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2019 do 27.6.2023 |
Adresa | Květinová 158, 74731 Chlebičov |
jednatel | Petr Sonnek |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 25.7.2019 |
Adresa | 9, 74741 Hradec nad Moravicí |
předseda | Bohumil Byrtus |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 25.7.2019 |
Adresa | 85, 74741 Hradec nad Moravicí |
IČO: | 02810590 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Hradec nad Moravicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 4. 2013 |
Sídlo: | 85, Hradec nad Moravicí 74741 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |