Český svaz chovatel, z.s., Základní organizace Višňová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz chovatel, z.s., Základní organizace Višňová (46748377) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 52, 46401 Višňová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Český svaz chovatel, z.s., Základní organizace Višňová má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz chovatel, z.s., Základní organizace Višňová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz chovatel, z.s., Základní organizace Višňová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46812 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46748377 | |
Jméno: | Český svaz chovatel, Základní organizace Višňová | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 52, Višňová 46401, Česká republika | 28.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Višňová, MINKOVICE 55 , | 1.1.2014 - 28.10.2015 |
člen | Alexander Hejduk |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 |
Adresa | 62, 46401 Višňová |
Předseda | Jaroslav Kolačný |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 |
Adresa | 52, 46401 Višňová |
pokladník | Marie Skalická |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 |
Adresa | 86, 46401 Višňová |
Jednatel | Věra Vokurková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 |
Adresa | 55, 46401 Višňová |
místopředseda | Jaroslav Akrman |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 |
Adresa | Jizerská 253, 46362 Hejnice |
Místopředseda | Miloš Ráž |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 do 21.6.2019 |
Adresa | 75, 46401 Heřmanice |
člen | Marie Skalická |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 19.12.2018 |
Adresa | 86, 46401 Višňová |
člen | Alexander Hejduk |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 19.12.2018 |
Adresa | 62, 46401 Višňová |
člen | Věra Vokurková |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 19.12.2018 |
Adresa | 55, 46401 Višňová |
člen | Miloš Ráž |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 19.12.2018 |
Adresa | 75, 46401 Heřmanice |
předseda | Jaroslav Kolačný |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 19.12.2018 |
Adresa | 52, 46401 Višňová |
IČO (identifikační číslo): | 46748377 |
---|---|
Jméno: | Český svaz chovatel, z.s., Základní organizace Višňová |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 1990 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 52, Višňová 46401 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 9. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Marie Skalická |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miloš Ráž |
Člen statutárního orgánu: | Alexander Hejduk |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Kolačný |
Člen statutárního orgánu: | Věra Vokurková |
IČO: | 46748377 |
---|---|
Firma: | Český svaz chovatel, z.s., Základní organizace Višňová |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Višňová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 6. 1990 |
Sídlo: | 52, Višňová 46401 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |