Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Volary má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Volary (00475599) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Budějovická 306, 38451 Volary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Volary má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Volary nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Volary na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42818 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00475599 | |
Jméno: | Český rybářský svaz, místní organizace Volary | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Za dluhy pobočného spolku hlavní spolek neodpovídá a ani neručí. | 6.5.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budějovická 306, Volary 38451, Česká republika | 6.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Krátká 421, Volary 38451, Česká republika | 18.12.2015 - 6.5.2022 |
Adresa: | , Volary, , | 1.1.2014 - 18.12.2015 |
předseda | Pavel Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 |
Adresa | 4, 38451 Volary |
jednatel | Bc. Jana Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 |
Adresa | 5. května 339, 38451 Volary |
jednatel | Václav Sedlecký |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2015 do 6.5.2022 |
Adresa | Tolarova 380, 38451 Volary |
předseda | Stanislav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2015 do 6.5.2022 |
Adresa | Krátká 421, 38451 Volary |
IČO: | 00475599 |
---|---|
Firma: | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Volary |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Volary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 4. 1990 |
Sídlo: | Budějovická 306, Volary 38451 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |