Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kralupy nad Vltavou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Přemyslova 866, 27801 Kralupy nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kralupy nad Vltavou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kralupy nad Vltavou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kralupy nad Vltavou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 43229 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70975523 | |
Jméno: | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kralupy nad Vltavou | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Za dluhy pobočného spolku hlavní spolek neodpovídá a ani neručí. | 21.2.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přemyslova 866, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
jednatel | Luboš Janda |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Gagarinova 515, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda | Tomáš Vůjta |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Okružní 321, 37361 Hrdějovice |
jednatel | Josef Tošner |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2021 do 21.2.2024 |
Adresa | Zagarolská 339, 27751 Nelahozeves |
předseda | Lubomír Kačírek |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 21.2.2024 |
Adresa | sídl. Hůrka 1060, 27801 Kralupy nad Vltavou |
jednatel | Josef Tošner |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 20.10.2021 |
Adresa | Čechova 480, 27801 Kralupy nad Vltavou |
IČO (identifikační číslo): | 70975523 |
---|---|
Jméno: | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kralupy nad Vltavou |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Přemyslova 866, Kralupy nad Vltavou 27801 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2024 |
Člen statutárního orgánu: | Luboš Janda |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Vůjta |
IČO: | 70975523 |
---|---|
Firma: | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kralupy nad Vltavou |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Kralupy nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 2. 1995 |
Sídlo: | Přemyslova 866, Kralupy nad Vltavou 27801 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |