Český kynologický svaz ZKO Železná Ruda - 220 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Železná Ruda - 220 (64861970) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese U Řezné 367, 34004 Železná Ruda. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Železná Ruda - 220 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Železná Ruda - 220 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Železná Ruda - 220 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40136 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64861970 | |
Jméno: | Český kynologický svaz Základní kynologická organizace č. 220 Železná Ruda | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Řezné 367, Železná Ruda 34004, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předsedkyně výboru a výcvikář | Renata Neumannová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2024 |
Adresa | U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
Jednatel | Eduard Sekel |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2024 |
Adresa | 287, 34004 Železná Ruda |
Pokladník | Tomáš Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2024 |
Adresa | U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
Členka výboru | Dana Stupková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2024 |
Adresa | 13, 34201 Hartmanice |
Předsedkyně výboru a výcvikář | Renata Neumannová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 do 7.3.2024 |
Adresa | U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
Jednatel | Eduard Sekel |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 do 7.3.2024 |
Adresa | 287, 34004 Železná Ruda |
Pokladník | Tomáš Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 do 7.3.2024 |
Adresa | U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
Členka výboru | Dana Stupková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 do 7.3.2024 |
Adresa | 13, 34201 Hartmanice |
Předsedkyně výboru a výcvikář | Renata Neumannová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 5.3.2024 |
Adresa | U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
Jednatel výboru | Eduard Sekel |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 5.3.2024 |
Adresa | 287, 34004 Železná Ruda |
Pokladník | Tomáš Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 5.3.2024 |
Adresa | U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
Členka výboru | Dana Stupková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 5.3.2024 |
Adresa | 13, 34201 Hartmanice |
člen výboru | Dana Stupková |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 do 12.7.2019 |
Adresa | 134, 34201 Hartmanice |
člen výboru | Zuzana Marková |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 do 12.7.2019 |
Adresa | 47, 34022 Dešenice |
člen výboru | Eduard Sekel |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 do 12.7.2019 |
Adresa | 287, 34004 Železná Ruda |
předsedkyně výboru | Renata Neumannová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 do 12.7.2019 |
Adresa | U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
IČO: | 64861970 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Železná Ruda - 220 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Železná Ruda |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 12. 1994 |
Sídlo: | U Řezné 367, Železná Ruda 34004 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |