Český kynologický svaz ZKO Vysoké Pole - 649 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Vysoké Pole - 649 (70843864) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 118, 76325 Vysoké Pole. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Vysoké Pole - 649 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Vysoké Pole - 649 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Vysoké Pole - 649 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40464 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70843864 | |
Jméno: | Základní kynologická organizace 649 Vysoké Pole | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 118, Vysoké Pole 76325, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předsedkyně | Erika Machů |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2024 |
Adresa | 269, 76325 Vysoké Pole |
Pokladník | Filip Jančařík |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2024 |
Adresa | Za Humny 81, 76321 Slavičín |
Výcvikář | Pavel Machů |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2024 |
Adresa | 269, 76325 Vysoké Pole |
Pokladník | Filip Jančařík |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 do 14.5.2024 |
Adresa | Za Humny 81, 76321 Slavičín |
Předsedkyně výboru | Erika Machů |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 do 14.5.2024 |
Adresa | 269, 76325 Vysoké Pole |
Výcvikář | Pavel Machů |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 do 14.5.2024 |
Adresa | 269, 76325 Vysoké Pole |
Předsedkyně výboru | Erika Machů |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 do 3.8.2021 |
Adresa | 2, 76325 Vysoké Pole |
Výcvikář | Pavel Machů |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 do 3.8.2021 |
Adresa | 2, 76325 Vysoké Pole |
člen výboru | Pavel Machů |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 6.9.2019 |
Adresa | 2, 76325 Vysoké Pole |
člen výboru | Pavel Urubek |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 6.9.2019 |
Adresa | 365, 76325 Újezd |
předsedkyně výboru | Erika Machů |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 6.9.2019 |
Adresa | 2, 76325 Vysoké Pole |
předsedkyně výboru | Erika Machučová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 do 10.11.2016 |
Adresa | 2, 76325 Vysoké Pole |
IČO: | 70843864 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Vysoké Pole - 649 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Vysoké Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 3. 2000 |
Sídlo: | 118, Vysoké Pole 76325 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |