Český kynologický svaz ZKO Vrbno pod Pradědem - 036 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Vrbno pod Pradědem - 036 (66182298) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Střelniční 584, 79326 Vrbno pod Pradědem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Vrbno pod Pradědem - 036 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Vrbno pod Pradědem - 036 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Vrbno pod Pradědem - 036 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40383 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66182298 | |
Jméno: | Základní kynologická organizace - 036 Vrbno pod Pradědem | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Střelniční 584, Vrbno pod Pradědem 79326, Česká republika | 18.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 37, Ludvíkov 79326, Česká republika | 1.1.2014 - 18.3.2023 |
Předsedkyně | Mgr. Ivana Kováčiková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | Krejčího 487, 79326 Vrbno pod Pradědem |
Jednatel | Vítězslav Kiedroň |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | 353, 79323 Karlovice |
Pokladní | Kateřina Chovančáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | 128, 79326 Ludvíkov |
Výcvikář | Simona Marková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2024 |
Adresa | 135, 79323 Karlovice |
Hospodář | Zdeněk Holub |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2024 |
Adresa | 120, 79326 Vrbno pod Pradědem |
Výcvikář | Simona Marková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 do 7.3.2024 |
Adresa | 135, 79323 Karlovice |
Hospodář | Zdeněk Holub |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 do 7.3.2024 |
Adresa | 120, 79326 Vrbno pod Pradědem |
Předsedkyně | Mgr. Ivana Kováčiková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2023 do 5.3.2024 |
Adresa | Krejčího 487, 79326 Vrbno pod Pradědem |
Pokladní | Kateřina Chovančáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2023 do 5.3.2024 |
Adresa | 128, 79326 Ludvíkov |
Hospodář | Zdeněk Holub |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2023 do 5.3.2024 |
Adresa | 120, 79326 Vrbno pod Pradědem |
Výcvikář | Simona Marková |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2023 do 5.3.2024 |
Adresa | 135, 79323 Karlovice |
jednatel výboru | Vítězslav Kiedroň |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 5.3.2024 |
Adresa | 353, 79323 Karlovice |
výcvikář | Jaroslav Rybár |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 16.6.2023 |
Adresa | 137, 79326 Vrbno pod Pradědem |
hospodář | Jaroslav Strnadel |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 16.6.2023 |
Adresa | Hřbitovní 279, 79326 Vrbno pod Pradědem |
pokladník | Tomáš Kerhart |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 16.6.2023 |
Adresa | 170, 79201 Moravskoslezský Kočov |
předseda výboru | Stanislav Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 2.2.2023 |
Adresa | 37, 79326 Ludvíkov |
IČO: | 66182298 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Vrbno pod Pradědem - 036 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Vrbno pod Pradědem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 2. 1997 |
Sídlo: | Střelniční 584, Vrbno pod Pradědem 79326 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |