Český kynologický svaz ZKO Vidče - 018 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Vidče - 018 (02344653) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 96, 75653 Vidče. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Vidče - 018 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Vidče - 018 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Vidče - 018 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40654 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02344653 | |
Jméno: | Český kynologický svaz základní kynologická organizace Vidče | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 96, Vidče 75653, Česká republika | 3.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 85, Vidče 75653, Česká republika | 1.1.2014 - 3.7.2015 |
Předseda | Marek Randýsek |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | 408, 75653 Vidče |
Jednatelka | Iva Randýsková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | 408, 75653 Vidče |
Pokladní | Jana Štusková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | 305, 75652 Střítež nad Bečvou |
Předseda výboru | Marek Randýsek |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 22.5.2024 |
Adresa | 408, 75653 Vidče |
Jednatelka výboru | Iva Randýsková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 22.5.2024 |
Adresa | 408, 75653 Vidče |
Pokladník | Oldřich Vičan |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 22.5.2024 |
Adresa | 523, 75653 Vidče |
předseda výboru | Marek Randýsek |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2018 do 21.6.2019 |
Adresa | 408, 75653 Vidče |
člen výboru | Oldřich Vičan |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2015 do 21.6.2019 |
Adresa | 523, 75653 Vidče |
člen výboru | Iva Randýsková |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2015 do 21.6.2019 |
Adresa | 408, 75653 Vidče |
předseda výboru | Marek Randýsek |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2015 do 14.4.2018 |
Adresa | 85, 75653 Vidče |
IČO: | 02344653 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Vidče - 018 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vidče |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 2013 |
Sídlo: | 96, Vidče 75653 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |