Český kynologický svaz ZKO Tlučná - 093 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Tlučná - 093 (49748181) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 99, 33026 Tlučná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Tlučná - 093 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Tlučná - 093 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Tlučná - 093 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40057 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49748181 | |
Jméno: | Základní kynologická organizace Tlučná | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 99, Tlučná 33026, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Jaroslav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2024 |
Adresa | Zahradní 394, 33027 Vejprnice |
Pokladní | Jitka Davídková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2024 |
Adresa | Hornická 553, 33027 Vejprnice |
Výcvikář | Hynek Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2024 |
Adresa | Hornická 553, 33027 Vejprnice |
Předseda výboru | Jaroslav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 16.7.2024 |
Adresa | Zahradní 394, 33027 Vejprnice |
Pokladní | Jitka Davídková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 16.7.2024 |
Adresa | Hornická 553, 33027 Vejprnice |
Jednatelka výboru | Ludmila Skokanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 16.7.2024 |
Adresa | 86, 35002 Nebanice |
Výcvikář | Hynek Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 16.7.2024 |
Adresa | Hornická 553, 33027 Vejprnice |
jednatel výboru | Jaroslav Duspiva |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 11.10.2019 |
Adresa | Chodská 852, 33023 Nýřany |
pokladník | Jitka Davídková |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 11.10.2019 |
Adresa | Hornická 553, 33027 Vejprnice |
výcvikář | Hynek Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 11.10.2019 |
Adresa | Hornická 553, 33027 Vejprnice |
předseda výboru | Jaroslav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 11.10.2019 |
Adresa | Zahradní 394, 33027 Vejprnice |
IČO: | 49748181 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Tlučná - 093 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Tlučná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 12. 1990 |
Sídlo: | 99, Tlučná 33026 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |