Český kynologický svaz ZKO Osek - 171 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Dolnonádražní 745, 41705 Osek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Osek - 171 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Osek - 171 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Osek - 171 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40142 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62787543 | |
Jméno: | Český kynologický svaz - ZKO č. 171 OSEK | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dolnonádražní 745, Osek 41705, Česká republika | 24.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | K. H. Borovského 668, Osek 41705, Česká republika | 1.1.2014 - 24.4.2015 |
Pokladní | Lenka Sosnová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | Hrdlovská 656, 41705 Osek |
Výcvikář | Eva Karvánková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | Kostomlatská 92, 41753 Světec |
Předsedkyně | Ing. Dagmar Králová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | K. H. Borovského 668, 41705 Osek |
Jednatel | Miloš Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Krtkova 248, 41705 Osek |
Předsedkyně | Ing. Dagmar Králová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 do 16.2.2024 |
Adresa | K. H. Borovského 668, 41705 Osek |
Jednatel | Miloš Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 do 16.2.2024 |
Adresa | Krtkova 248, 41705 Osek |
Předsedkyně výboru | Ing. Dagmar Králová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2019 do 14.2.2024 |
Adresa | K. H. Borovského 668, 41705 Osek |
Jednatel výboru | Miloš Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2019 do 14.2.2024 |
Adresa | Krtkova 248, 41705 Osek |
Člen výboru | František Král |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2019 do 14.2.2024 |
Adresa | K. H. Borovského 668, 41705 Osek |
předsedkyně výboru | Ing. Dagmar Králová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 29.3.2019 |
Adresa | K. H. Borovského 668, 41705 Osek |
člen výboru | Miloš Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 29.3.2019 |
Adresa | Krtkova 248, 41705 Osek |
člen výboru | František Král |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 29.3.2019 |
Adresa | K. H. Borovského 668, 41705 Osek |
IČO: | 62787543 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Osek - 171 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Osek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 12. 1994 |
Sídlo: | Dolnonádražní 745, Osek 41705 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |