Český kynologický svaz ZKO Luže - 545 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Luže - 545 (64783383) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 39, 53854 Luže. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Luže - 545 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Luže - 545 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Luže - 545 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40147 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64783383 | |
Jméno: | Český kynologický svaz, základní organizace 545 | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 39, Luže 53854, Česká republika | 7.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hamzova 11, Luže 53854, Česká republika | 1.1.2014 - 7.5.2016 |
Hospodář | Milan Hrnčál |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | Husova 70, 53854 Luže |
Jednatelka | Miroslava Ropková |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 8, 53973 Skuteč |
Předsedkyně | Petra Vomočilová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2024 |
Adresa | 13, 53854 Luže |
Pokladní | Marcela Vostřelová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2024 |
Adresa | 116, 53854 Luže |
Výcvikář | Kamila Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2024 |
Adresa | 24, 53854 Luže |
Jednatelka | Miroslava Jirmásková |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2024 do 28.8.2024 |
Adresa | 8, 53973 Skuteč |
Předsedkyně | Petra Vomočilová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 do 8.5.2024 |
Adresa | 13, 53854 Luže |
Jednatelka | Miroslava Jirmásková |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 do 8.5.2024 |
Adresa | 8, 53973 Skuteč |
Pokladní | Marcela Vostřelová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 do 8.5.2024 |
Adresa | 116, 53854 Luže |
Výcvikář | Kamila Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 do 8.5.2024 |
Adresa | 24, 53854 Luže |
Předsedkyně | Petra Vomočilová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2023 do 1.5.2024 |
Adresa | 13, 53854 Luže |
Jednatelka | Miroslava Jirmásková |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2023 do 1.5.2024 |
Adresa | 8, 53973 Skuteč |
Pokladní | Marcela Vostřelová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2023 do 1.5.2024 |
Adresa | 116, 53854 Luže |
Výcvikář | Kamila Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2023 do 1.5.2024 |
Adresa | 24, 53854 Luže |
Předsedkyně výboru | Petra Vomočilová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2018 do 30.3.2023 |
Adresa | 13, 53854 Luže |
Jednatel výboru | Václav Králík |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2018 do 30.3.2023 |
Adresa | Svatopluka Čecha 170, 53854 Luže |
Pokladní | Marcela Vostřelová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2018 do 30.3.2023 |
Adresa | 116, 53854 Luže |
Výcvikář | Kamila Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2018 do 30.3.2023 |
Adresa | 24, 53854 Luže |
hospodář | Kamila Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 17.2.2018 |
Adresa | 24, 53854 Luže |
pokladní | Marcela Vostřelová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 17.2.2018 |
Adresa | 116, 53854 Luže |
jednatelka výboru | Petra Vomočilová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 17.2.2018 |
Adresa | 13, 53854 Luže |
předseda výboru | Miloslav Lakomý |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 17.2.2018 |
Adresa | 11, 53854 Luže |
IČO: | 64783383 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Luže - 545 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Luže |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 12. 1994 |
Sídlo: | 39, Luže 53854 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |