Český kynologický svaz ZKO Krásná u Aše - 1053 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Krásná u Aše - 1053 (09916245) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Moravská 746/5, 35201 Aš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 2021 Český kynologický svaz ZKO Krásná u Aše - 1053 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Krásná u Aše - 1053 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Krásná u Aše - 1053 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 2. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 74392 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09916245 | |
Jméno: | Český kynologický svaz ZKO Krásná u Aše - 1053 | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 12.2.2021 |
Zapsána dne: | 12.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Moravská 746/5, Aš 35201, Česká republika | 16.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Jitřní 1031/5, Aš 35201, Česká republika | 12.2.2021 - 16.3.2023 |
Předsedkyně | Jana Kubešová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2024 |
Adresa | Kotkova 1449/12, 35201 Aš |
Jednatelka | Nikola Tonhauser |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2024 |
Adresa | 198, 35201 Hranice |
Pokladní | Jana Kaščáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2024 |
Adresa | Sadová 522/8, 35201 Aš |
Předsedkyně výboru | Jana Kubešová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2022 do 24.4.2024 |
Adresa | Kotkova 1449/12, 35201 Aš |
Pokladní | Jana Kaščáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 24.4.2024 |
Adresa | Sadová 522/8, 35201 Aš |
Jednatelka | Nikola Tonhauser |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 24.4.2024 |
Adresa | Jitřní 1031/5, 35201 Aš |
Předsedkyně výboru | Jana Kubešová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 12.10.2022 |
Adresa | Neumannova 2628/20, 35201 Aš |
IČO: | 09916245 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Krásná u Aše - 1053 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Aš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 2. 2021 |
Sídlo: | Moravská 746/5, Aš 35201 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |