Český kynologický svaz ZKO Kaplice - U hřiště - 793 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Nové domovy 491, 38241 Kaplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Kaplice - U hřiště - 793 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Kaplice - U hřiště - 793 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Kaplice - U hřiště - 793 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40642 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01278258 | |
Jméno: | Český kynologický svaz základní kynologická organizace Kaplice - U hřiště | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nové Domovy 491, Kaplice 38241, Česká republika | 30.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bělidlo 99, Kaplice 38241, Česká republika | 1.1.2014 - 30.5.2015 |
Pokladní | Martina Mužíková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2023 |
Adresa | Na Vyhlídce 498, 38241 Kaplice |
Jednatelka | Radka Machů |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2023 |
Adresa | 38, 38241 Bujanov |
Předsedkyně | Nela Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2023 |
Adresa | 58, 38291 Malonty |
Jednatel výboru | Zdeněk Krištof |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2022 do 11.3.2023 |
Adresa | Šumavská 724, 38241 Kaplice |
Předsedkyně výboru a výcvikář | Nela Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 11.3.2023 |
Adresa | 58, 38291 Malonty |
Pokladník | Jan Kandlík |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 11.3.2023 |
Adresa | 287, 38203 Křemže |
Jednatel výboru | Zdeněk Krištof |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 do 17.7.2022 |
Adresa | Šumavská 890, 38241 Kaplice |
Jednatelka výboru | Helena Harenčáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 5.6.2020 |
Adresa | K Vltavě 411, 38273 Vyšší Brod |
člen výboru | Jiří Hranáč |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 1.8.2019 |
Adresa | 215, 38272 Dolní Dvořiště |
předsedkyně výboru | Nela Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 1.8.2019 |
Adresa | Nové Domovy 491, 38241 Kaplice |
člen výboru | Ladislav Bartuška |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2018 do 1.8.2019 |
Adresa | U Čertíka 2278/6, 37010 České Budějovice |
člen výboru | Ladislav Bartuška |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 17.9.2018 |
Adresa | Sídliště 459, 38232 Velešín |
IČO: | 01278258 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Kaplice - U hřiště - 793 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Kaplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 10. 2012 |
Sídlo: | Nové domovy 491, Kaplice 38241 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |