Český kynologický svaz ZKO Březno - 514 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český kynologický svaz ZKO Březno - 514 (66113024) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 17, 43201 Rokle. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český kynologický svaz ZKO Březno - 514 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český kynologický svaz ZKO Březno - 514 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český kynologický svaz ZKO Březno - 514 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40407 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66113024 | |
Jméno: | Český kynologický svaz - ZKO č. 514 Březno | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17, Rokle 43201, Česká republika | 21.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 10, Kalek 43132, Česká republika | 11.7.2023 - 21.8.2024 |
Adresa: | Lesní 227, Březno 43145, Česká republika | 14.3.2020 - 11.7.2023 |
Adresa: | Gen. Svobody 177, Březno 43145, Česká republika | 1.1.2014 - 14.3.2020 |
Předsedkyně výboru | Mgr. Michaela Vokřálová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | 17, 43201 Rokle |
Jednatelka | Kristýna Štauberová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Golovinova 1354, 43201 Kadaň |
Pokladník | Bc. Radim Prokšan |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | Gen. Svobody 177, 43145 Březno |
Předsedkyně | Mgr. Eva Uldrichová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 do 21.8.2024 |
Adresa | 10, 43132 Kalek |
Jednatelka | Mgr. Michaela Vokřálová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 do 21.8.2024 |
Adresa | 17, 43201 Rokle |
Předsedkyně | Mgr. Eva Uldrichová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2024 do 15.3.2024 |
Adresa | 10, 43132 Kalek |
Jednatelka | Mgr. Michaela Vokřálová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2024 do 15.3.2024 |
Adresa | 17, 43201 Rokle |
Pokladník | Bc. Radim Prokšan |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2024 do 15.3.2024 |
Adresa | Gen. Svobody 177, 43145 Březno |
Předsedkyně | Mgr. Eva Uldrichová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 do 12.3.2024 |
Adresa | 10, 43132 Kalek |
Pokladník | Bc. Radim Prokšan |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 do 12.3.2024 |
Adresa | Gen. Svobody 177, 43145 Březno |
Jednatelka | Mgr. Michaela Vokřálová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2023 do 12.3.2024 |
Adresa | 17, 43201 Rokle |
Jednatelka | Mgr. Michaela Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 do 13.7.2023 |
Adresa | 17, 43201 Rokle |
Jednatelka | Eva Uldrichová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2021 do 11.7.2023 |
Adresa | 10, 43132 Kalek |
Předseda výboru | Jaroslav Somr |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2020 do 11.7.2023 |
Adresa | Lesní 227, 43145 Březno |
Pokladní | Jaroslava Heřmanová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2020 do 11.7.2023 |
Adresa | kpt. Jaroše 898, 43201 Kadaň |
Jednatelka | Lucie Hartmanová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2020 do 8.4.2021 |
Adresa | Kaštanová 308, 43145 Březno |
pokladník | Vladimír Šafránek |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 14.3.2020 |
Adresa | Jiráskova 2670/86, 43003 Chomutov |
jednatel výboru | Jaroslav Somr |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 14.3.2020 |
Adresa | Lesní 227, 43145 Březno |
předseda výboru | Radim Prokšan |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 14.3.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 177, 43145 Březno |
IČO: | 66113024 |
---|---|
Firma: | Český kynologický svaz ZKO Březno - 514 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Rokle |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 2. 1998 |
Sídlo: | 17, Rokle 43201 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |