Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Pardubice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Masarykova 124, 53304 Sezemice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Pardubice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Pardubice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Pardubice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18450 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75068419 | |
Jméno: | Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Oblastní sdružení Pardubice | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku. | 7.3.2016 | |
Pobočný spolek má práva a povinnosti a nabývá svým jménem práv a povinností. | 7.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 124, Sezemice 53304, Česká republika | 22.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 45, Zájezdec 53851, Česká republika | 1.1.2014 - 22.4.2023 |
předseda výboru | Tomáš Bouška |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | Masarykova 124, 53304 Sezemice |
člen výboru | Zdeněk Málek |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | 29, 53304 Kunětice |
člen výboru | Pavel Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | třída Karla IV. 641/11, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Jan Filipi |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | 42, 53973 Skuteč |
člen výboru | Tomáš Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | 307, 56967 Osík |
člen výboru | Jan Filipi |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | 42, 53973 Skuteč |
člen výboru | Pavel Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | třída Karla IV. 641/11, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Jan Kaplan |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | 56, 53371 Dolní Roveň |
člen výboru | Milan Heglas |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | 72, 28401 Kobylnice |
předseda výboru | Tomáš Bouška |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | Masarykova 124, 53304 Sezemice |
IČO: | 75068419 |
---|---|
Firma: | Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Pardubice, z.s. |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Sezemice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 2006 |
Sídlo: | Masarykova 124, Sezemice 53304 |
---|
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů |