Českomoravská potravinová společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Českomoravská potravinová společnost, a.s. (48910996) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zarámí 4077, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 9. 1993 a je stále aktivní. Českomoravská potravinová společnost, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Českomoravská potravinová společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Českomoravská potravinová společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1078 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48910996 | |
Jméno: | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.9.1993 |
Zapsána dne: | 6.9.1993 | |
Převod akcií společnosti na jméno je podmíněn souhlasem představenstva v souladu s ustanovením §156 odst.4 Obchodního zákoníku a stanovami společnosti. | 12.9.2001 | |
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 27.12.1999 | 25.2.2000 - 5.9.2000 | |
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 25.6.1997. | 6.1.1998 - 25.2.2000 |
Základní kapitál | 1 034 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.9.1993 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 11 000 Kč | 94 | 1.10.2014 |
Akcie na jméno | 11 000 Kč | 94 | 6.9.1993 - 1.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zarámí 4077, Zlín 76001, Česká republika | 1.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Zarámí 4422, Zlín 76001, Česká republika | 27.1.2009 - 1.10.2014 |
Adresa: | Lešetín II/651, Zlín 76001, Česká republika | 25.2.2000 - 27.1.2009 |
Adresa: | , Zlín-Prštné 169 , Česká republika | 6.9.1993 - 25.2.2000 |
Adresa: | , Zlín-Prštná 169 , Česká republika | 6.9.1993 - 6.9.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
řeznictví a uzenářství | 23.2.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.2.2012 |
hostinská činnost | 5.9.2000 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 8.1.1998 - 23.2.2012 |
Mlynářství | 6.9.1993 - 5.9.2000 |
Výroba mléčných výrobků | 6.9.1993 - 5.9.2000 |
Výroba cukru a výrobků z něj | 6.9.1993 - 5.9.2000 |
Zpracování ovoce a zeleniny, jejich konzervace a výroba výrobků z nich | 6.9.1993 - 5.9.2000 |
Zpracování ryb a výrobků z nich | 6.9.1993 - 5.9.2000 |
Řeznictví a uzenářství | 6.9.1993 - 23.2.2012 |
Mrazírenská a skladovací činnost | 6.9.1993 - 23.2.2012 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.9.1993 - 23.2.2012 |
Rostlinná a živočišná výroba, pěstování zemědělských plodin, ovoce a zeleniny | 6.9.1993 - 23.2.2012 |
člen představenstva | Jaroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 25.12.2015 |
Adresa | 44, 69638 Strážovice |
člen představenstva | Jaroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 |
Adresa | 44, 69638 Strážovice |
člen představenstva | Robert Opravil |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 |
Adresa | 64, 76812 Rataje |
předseda představenstva | Ing. Jaroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2015 |
Adresa | Nádražní 612/19, 69701 Kyjov |
člen představenstva | Jaroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 25.12.2015 |
Adresa | 44, 69638 Strážovice |
předseda představenstva | Ing. Jaroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 12.9.2015 |
Adresa | Nádražní 612, 69701 Kyjov |
člen představenstva | Ing. Přemysl Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 1.10.2014 |
Adresa | Vrobelova 2501, 76701 Kroměříž |
předseda představenstva | Ing. Jaroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1999 do 27.1.2009 |
Adresa | 44, 69638 Strážovice |
člen představenstva | Ing. Miroslav Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1999 do 27.1.2009 |
Adresa | Zahradní 1250, Lipník nad Bečvou |
člen představenstva | Ladislav Buchlovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2003 do 27.1.2009 |
Adresa | 61, 74101 Nový Jičín |
člen představenstva | Ing. František Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2000 do 24.9.2003 |
Adresa | Osvoboditelů 1370, Zlín |
člen představenstva | Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1999 do 25.2.2000 |
Adresa | Rimavské Soboty 836, Kolín II |
člen představenstva | JUDr. Ivan Juřena |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.1998 do 8.12.1999 |
Adresa | Kúty 1958, Zlín |
člen představenstva | MVDr. Vít Martiško |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.1999 do 8.12.1999 |
Adresa | Beckovská 2687, Zlín |
předseda představenstva | Ing. Jaroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.1999 do 8.12.1999 |
Adresa | 44, 69638 Strážovice |
předseda představenstva | Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.1998 do 5.11.1999 |
Adresa | Rimavské Soboty 836, Kolín II |
člen představenstva | ing. Pavel Novák |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.1998 do 5.11.1999 |
Adresa | K novému dvoru 33, Praha 4 |
člen představenstva | ing. Pavel Novák |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1995 do 6.1.1998 |
Adresa | K novému dvoru 33, Praha 4 |
člen představenstva | Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1995 do 6.1.1998 |
Adresa | Rimavské Soboty 836, Kolín II |
předseda představenstva | ing. František Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1995 do 6.1.1998 |
Adresa | Osvoboditelů 1370, Zlín |
člen představenstva | Ilja Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1993 do 9.6.1995 |
Adresa | U podchodu 828, Praha 6 |
předseda představenstva | ing. František Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1993 do 9.6.1995 |
Adresa | Slezská 4769, Zlín |
člen představenstva | ing. Jaroslav Zachariáš |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1993 do 9.6.1995 |
Adresa | Nová čtvrť 539, Troubky |
IČO (identifikační číslo): | 48910996 |
---|---|
Jméno: | Českomoravská potravinová společnost, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 6. 9. 1993 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 8. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 3. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 3. 5. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Válka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Buchlovský |
IČO: | 48910996 |
---|---|
Firma: | Českomoravská potravinová společnost, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 9. 1993 |
Sídlo: | Zarámí 4077, Zlín 76001 |
---|
Smíšené hospodářství |
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |