Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tábor (67777821) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese U Čápova dvora 2712, 39002 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tábor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tábor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46610 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 67777821 | |
Jméno: | Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tábor | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Čápova dvora 2712, Tábor 39002, Česká republika | 17.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Koželužská 140/3, Tábor 39001, Česká republika | 1.1.2014 - 17.12.2021 |
člen | Jindřich Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | U Kuželníku 425, 39155 Chýnov |
člen | Ing. Milan Kaltounek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | 6, 39143 Mladá Vožice |
člen | František Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | 4, 39175 Skrýchov u Malšic |
člen | Petra Sedláčková Hanzlíková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | 90, 39181 Mažice |
člen | Ing. Stanislav Vyhnal |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | Okrouhlická 559, 39111 Planá nad Lužnicí |
člen | Ing. Petr Houska |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | 122, 39173 Hlavatce |
člen | Ivan Mynařík |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | 29, 39131 Dražice |
člen | Martin Mazanec |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | 95, 39155 Nová Ves u Chýnova |
člen | Zdeněk Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | nábř. Otakara Ostrčila 461/3, 39201 Soběslav |
předseda | Ing. Václav Falada |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 |
Adresa | Větrná 88, 39003 Tábor |
místopředseda | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2023 |
Adresa | 50, 39131 Jistebnice |
místopředseda | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 do 13.3.2023 |
Adresa | 2, 39131 Jistebnice |
člen | Zdeněk Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | nábř. Otakara Ostrčila 461/3, 39201 Soběslav |
člen | Ivan Mynařík |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | 29, 39131 Dražice |
člen | Ing. Pavel Březina |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | 13, 39201 Skopytce |
člen | Martin Mazanec |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | 95, 39155 Nová Ves u Chýnova |
předseda | Ing. Václav Falada |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | Větrná 88, 39003 Tábor |
člen | MVDr. Daniel Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | Thurnova 1221/23, 39002 Tábor |
člen | Jan Fara |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | 53, 39121 Turovec |
člen | MVDr. Jaroslav Šonka |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | 298, 39175 Malšice |
člen | Ing. Stanislav Vyhnal |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | Okrouhlická 559, 39111 Planá nad Lužnicí |
místopředseda | Ing. Petr Houska |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | 122, 39173 Hlavatce |
člen | Josef Koblasa |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 22.4.2016 |
Adresa | 11, 39175 Malšice |
IČO: | 67777821 |
---|---|
Firma: | Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tábor |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1998 |
Sídlo: | U Čápova dvora 2712, Tábor 39002 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |