Česko-Slovensko-Irácká obchodní a průmyslová komora má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česko-Slovensko-Irácká obchodní a průmyslová komora (24741124) je Komora (s výjimkou profesních komor). Sídlí na adrese Janáčkovo nábřeží 157/53, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 2010 Česko-Slovensko-Irácká obchodní a průmyslová komora má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Česko-Slovensko-Irácká obchodní a průmyslová komora nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česko-Slovensko-Irácká obchodní a průmyslová komora na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 73512 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24741124 | |
Jméno: | Česko-Slovensko-Irácká obchodní a průmyslová komora | |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) | 8.10.2010 |
Zapsána dne: | 8.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 157/53, Praha 15000, Česká republika | 25.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 157/53, Praha 15000, Česká republika | 8.10.2010 - 25.11.2015 |
Adresa: | Švédská 635/8, Praha 15000, Česká republika | 8.10.2010 - 8.10.2010 |
člen představenstva | Zoher Al Dabagh |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2024 |
Adresa | Kobrova 3354/5, 15000 Praha |
předseda představenstva | Peter Závodský |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Trenčín, Opatová, Potočná 17/155, PSČ 91101 |
místopředseda představenstva | Ingrid Bajnoková |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Dunajská Lužná, Jánošíková,Tehelná 814/13, PSČ 900 42 |
člen představenstva | Tibor Czocher |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Liptovský Mikuláš, Štúrova 870/26, PSČ 03101 |
člen představenstva | Zdeňka Kukanová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Bratislava, Vajnorská 98/E, PSČ 83104 |
člen představenstva | Zoher Al Dabagh |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 12.5.2024 |
Adresa | Na Hřebenkách 1168/80, 15000 Praha |
člen představenstva | Zoher Al Dabagh |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 25.11.2015 |
Adresa | Hřebenkách 80, Praha 5 |
IČO: | 24741124 |
---|---|
Firma: | Česko-Slovensko-Irácká obchodní a průmyslová komora |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 10. 2010 |
Sídlo: | Janáčkovo nábřeží 157/53, Praha 15000 |
---|
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací |