Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) (24708089) je Komora (s výjimkou profesních komor). Sídlí na adrese Vápeníkova 964/15, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 2010 a je stále aktivní. Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 72842 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24708089 | |
Jméno: | Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) | |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) | 9.7.2010 |
Zapsána dne: | 9.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vápeníkova 964/15, Praha 14900, Česká republika | 23.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Vápeníkova 964/15, Praha 4 14900, Česká republika | 9.7.2010 - 23.11.2015 |
předseda představenstva | Evžen Süss |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
2. místopředseda představenstva | Eva Tázlerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2015 |
Adresa | K Rybníku 664, 25301 Hostivice |
člen představenstva | Khaled Moh'D Salameh Alabdallah |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2019 |
Adresa | Tréglova 808/7, 15200 Praha |
člen představenstva | Khaled Al Abdallah |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 17.4.2019 |
Adresa | , Irbid-Jordan, Aidoon st. 97 |
1. místopředseda představenstva | Rudolf Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2018 do 1.6.2018 |
Adresa | Podbělohorská 1450/36, 15000 Praha |
člen představenstva | Georgios Valagiannis |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2018 do 1.6.2018 |
Adresa | Litevská 104/15, 10000 Praha |
1. místopředseda představenstva | Rudolf Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Podbělohorská 1450/36, 15000 Praha 5 |
člen představenstva | Georgios Valagiannis |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Litevská 104/15, 10000 Praha 10 |
1. místopředseda představenstva | Rudolf Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Podbělohorská 1450/36, 15000 Praha 5 |
člen představenstva | Georgios Valagiannis |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Litevská 104/15, 10000 Praha 10 |
2. místopředseda představenstva | Eva Tázlerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 31.12.2015 |
Adresa | K Rybníku 664, 25301 Hostivice |
2. místopředseda představenstva | Eva Tázlerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 31.12.2015 |
Adresa | K Rybníku 664, 25301 Hostivice |
předseda představenstva | Evžen Süss |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 25.11.2015 |
Adresa | Bellušova 1803/5, 15500 Praha 5 |
předseda představenstva | Evžen Süss |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2010 do 25.11.2015 |
Adresa | Bellušova 1803/5, 15500 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 24708089 |
---|---|
Jméno: | Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) |
Právní forma podnikání: | Komora (s výjimkou profesních komor) |
Vznik první živnosti: | 9. 7. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vápeníkova 964/15, Praha 14900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Tázlerová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Georgios Valagiannis |
Člen statutárního orgánu: | Rudolf Vaněk |
Člen statutárního orgánu: | Evžen Süss |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Khaled Moh'D Salameh Alabdallah |
IČO: | 24708089 |
---|---|
Firma: | Česko-Jordánská obchodní a průmyslová komora (ČJOPK) |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 7. 2010 |
Sídlo: | Vápeníkova 964/15, Praha 14900 |
---|
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací |