Česko - Brazilská smíšená obchodní komora má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česko - Brazilská smíšená obchodní komora (29012945) je Komora (s výjimkou profesních komor). Sídlí na adrese Sídliště BSS 1473, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2009 Česko - Brazilská smíšená obchodní komora má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Česko - Brazilská smíšená obchodní komora nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česko - Brazilská smíšená obchodní komora na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 70519 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29012945 | |
Jméno: | Česko - Brazilská smíšená obchodní komora | |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) | 21.12.2009 |
Zapsána dne: | 21.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kostelecká 1473, Brandýs nad Labem 25001, Česká republika | 21.12.2009 |
---|
generální tajemník | JUDr. Zdeněk Kuneš |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2009 |
Adresa | 2, 28522 Zbraslavice |
člen představenstva - viceprezident | Ondřej Bambous |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2015 |
Adresa | Pod Vráží 879, 25164 Mnichovice |
člen představenstva - prezident | Ing. Petr Polakovič |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | 100, 46352 Ralsko |
člen představenstva - prezident | Ing. Petr Polakovič |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2009 do 24.11.2021 |
Adresa | Kostelecká 1473, 25001 Brandýs nad Labem |
člen představenstva - viceprezident | Ondřej Bambous |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2009 do 1.8.2015 |
Adresa | Kyjevská 937/14, 16000 Praha 6 |
IČO: | 29012945 |
---|---|
Firma: | Česko - Brazilská smíšená obchodní komora |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 2009 |
Sídlo: | Sídliště BSS 1473, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001 |
---|
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací |