Česká společnost pro dopravní právo, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česká společnost pro dopravní právo, z.s. (26529980) je Spolek. Sídlí na adrese Severozápadní IV 439/4, 14100 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Česká společnost pro dopravní právo, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Česká společnost pro dopravní právo, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česká společnost pro dopravní právo, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 11725 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26529980 | |
Jméno: | Česká společnost pro dopravní právo, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Severozápadní IV 439/4, Praha 14100, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda předsednictva | JUDr. Alice Kubová Bártková M.E.S. |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Chudenická 1060/28, 10200 Praha |
Člen přecednictva | Mgr. Martin Laipold |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Donovalská 1757/43, 14900 Praha |
člen Předsednictva | Mgr. Martin Laipold |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2021 do 2.7.2024 |
Adresa | Donovalská 1757/43, 14900 Praha |
Předseda Předsednictva | JUDr. Vladimír Handl |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 2.7.2024 |
Adresa | Benkova 1685/32, 14900 Praha |
Člen Předsednictva | Ing. Jana Zárybnická Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 2.7.2024 |
Adresa | Spartakiádní 389, 25751 Bystřice |
Člen Předsednictva | JUDr. Alice Kubová Bártková M.E.S. |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 2.7.2024 |
Adresa | Chudenická 1060/28, 10200 Praha |
Člen Předsednictva | JUDr. Milan Třebeška |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 2.7.2024 |
Adresa | Kasárenská 322, 53345 Opatovice nad Labem |
Člen Předsednictva | JUDr. Jiří Lojda LL.M. EUR., Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 3.3.2021 |
Adresa | Růžová 467/60, 77900 Olomouc |
IČO: | 26529980 |
---|---|
Firma: | Česká společnost pro dopravní právo, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 4. 2001 |
Sídlo: | Severozápadní IV 439/4, Praha 14100 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |