Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas (71204644) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Tyršova 332, 67906 Jedovnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 52123 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71204644 | |
Jméno: | Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 332, Jedovnice 67906, Česká republika | 22.8.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 44, Mokrá-Horákov 66404, Česká republika | 13.7.2017 - 22.8.2019 |
Adresa: | Slezská 650/5, Brno 61600, Česká republika | 1.1.2014 - 13.7.2017 |
předseda | Libor Láník |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 |
Adresa | 16, 67902 Žďár |
předseda | Libor Láník |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2017 do 22.8.2019 |
Adresa | 16, 67902 Žďár |
IČO: | 71204644 |
---|---|
Firma: | Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Jedovnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 3. 1980 |
Sídlo: | Tyršova 332, Jedovnice 67906 |
---|
Geologický průzkum |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |