Česká novinová & grafická, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česká novinová & grafická, s.r.o. (48033898) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Gotthardská 28/8, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 1992 a je stále aktivní. Česká novinová & grafická, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Česká novinová & grafická, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česká novinová & grafická, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14803 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48033898 | |
Jméno: | Česká novinová & grafická, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.11.1992 |
Zapsána dne: | 20.11.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.12.2014 | |
Splacení vkladu Pan Josef Kudláček jako jediný zakladatel společnosti složil celý svůj vklad na základním jmění tj. 100.000,-Kčs ke dni podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. | 20.11.1992 - 31.7.1996 |
Základní kapitál | 110 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.7.1996 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.11.1992 - 30.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gotthardská 28/8, Praha 16000, Česká republika | 24.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Gotthardská 28/8, Praha 16000, Česká republika | 12.12.2001 - 24.1.2018 |
Adresa: | Gotthardská 28/8, Praha 16000, Česká republika | 31.7.1996 - 12.12.2001 |
Adresa: | Ke Břvům 42/7, Praha 15521, Česká republika | 20.11.1992 - 31.7.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; - zprostředkování obchodu a služeb; - velkoobchod a maloobchod; - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. | 8.12.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.12.2009 - 8.12.2014 |
a/koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma činností uvedených v příl. 1, 2, 3, zák. č. 455/91 Sb.) | 12.12.2001 - 21.12.2009 |
c/reklamní činnost. | 31.7.1996 - 21.12.2009 |
d/vydavatelství a nakladatelství. | 31.7.1996 - 21.12.2009 |
e/zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. | 31.7.1996 - 21.12.2009 |
f/redakční práce. | 31.7.1996 - 21.12.2009 |
g/zprostředkování v oblasti inzerce. | 31.7.1996 - 21.12.2009 |
a/koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, | 20.11.1992 - 12.12.2001 |
b/grafické práce při zhotovování tiskových předloh | 20.11.1992 - 21.12.2009 |
jednatel | Josef Kudláček |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2018 |
Adresa | Gotthardská 28/8, 16000 Praha |
Jednatel | Alena Materneová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2015 do 24.4.2018 |
Adresa | Dornierstrasse 18 , Bonn |
jednatel | Libor Brož |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2010 do 24.1.2018 |
Adresa | U Dívčích hradů 2293/19, 15000 Praha |
jednatel | Jana Kudláčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2002 do 23.2.2010 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 35/9, 17000 Praha |
jednatel | Miluška Kováříková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2001 do 14.10.2002 |
Adresa | Pujmanové 1584/42, 14000 Praha |
jednatel | Miluška Kováříková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.1998 do 12.12.2001 |
Adresa | Pujmanové 1584/42, 14000 Praha |
jednatel | Jiří Vávra,r.č. 600220/1040 |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.1996 do 5.6.1998 |
Adresa | Podskalská 2054/8, 12800 Praha |
jednatel | Paní Milena Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.1992 do 31.7.1996 |
Adresa | Ke Břvům 42/7, 15521 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 48033898 |
---|---|
Jméno: | Česká novinová & grafická, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Gotthardská 28/8, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Kudláček |
---|
IČO: | 48033898 |
---|---|
Firma: | Česká novinová & grafická, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 11. 1992 |
Sídlo: | Gotthardská 28/8, Praha 16000 |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Reklamní činnosti |