ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "^v likvidaci"^ (26928949) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Příkop 834/8, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2004 a je stále aktivní. ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4455 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26928949 | |
Jméno: | ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.10.2005 |
Zapsána dne: | 12.5.2004 | |
Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22. 11. 2012 byla společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ SPRÁVCOVSKÁ, a.s. s účinností k 1. 1. 2013 zrušena s likvidací. Likvidátorem byl jmenován Mgr. František Mészáros. | 18.1.2013 | |
V důsledku přeměny - vnitrostátní fúze společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., jako společnosti nástupnické sloučením se společností K-T-V s.r.o., se sídlem Praha 1, nám. Republiky 656, PSČ 113 88, IČ: 266 85 914, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 87263, společností K-T-V finance, s.r.o., se sídlem Brno, Osiková 123/9, PSČ 637 00, IČ: 262 29 048, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 59625, a společností K -T-V správcovská, a.s., se sídlem Brno, Příkop 4, PSČ 602 00, IČ: 265 10 081, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4305, jako společnostmi zanikajícími, přešlo na společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ SPRÁVCOVSKÁ, a.s. jm ění zanikajících společností K-T-V s.r.o., K-T-V finance, s.r.o. a K-T-V správcovská, a.s., s účinností ke dni provedení zápisu vnitrostátní fúze sloučením do obchodního rejstříku. | 1.9.2011 | |
V důsledku rozdělení společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. odštěpením se vznikem nových obchodních společností podle § 243 písm. d) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, došlo k přechodu vyčleněných částí jmění vymezených v projektu rozdělení ze společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. na nově vznikající nástupnické společnosti ČIS Development, a.s., se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, ČIS Realitní, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00 a ČIS Investiční, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpení se vznikem nových obchodních společností do obchodního rejstříku. | 30.7.2010 | |
Na obchodní společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., IČ: 26928949, se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, jako na jedinou nástupnickou společnost v rámci přeměny rozdělované obchodní společnosti K-T-V finance, s.r.o., IČ: 26229048, se sídlem Brno, Osiková 123/9, PSČ 637 00, jejím rozdělením odštěpením sloučením podle ust. § 243 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přešla v důsledku této přeměny vyčleněná část jmění rozdělované společnosti vymezená v projektu rozdělení odštěpením sloučením, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku. | 6.5.2009 | |
Mimořádná valná hromada společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., schválila dne 11.12.2006 usnesení tohoto znění: "Valná hromada společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., IČ: 26928949, se sídlem: Brno, Příkop 8, PSČ 602 00 (dále také jen " společnost"), schvaluje zvýšení základního kapitálu z původní výše 1.035.118.680,- Kč upsáním nových akcií o částku 219.400.155,- Kč (dvě stě devatenáct milionů čtyři sta tisíc sto padesát pět korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude tedy činit 1.254.518.835,- Kč (jedna miliarda dvě stě padesát čtyři milionů pět set osmnáct tisíc osm set třicet pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude vydáno 1.125.129 ks (jeden milion sto dvacet pět tisíc sto dvacet devět kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 195,- Kč (sto devadesát pět korun českých), které nebudou kótované. Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPR ÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a Lidových novinách. Na jednu akcii společnosti s nominální hodnotou 920,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 1 novou kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 195,- Kč. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LONDÝNSKÁ, a.s., IČ: 64581489, se sídlem Praha 2, Londýnská 674/55, PSČ : 120 00 (dále také jen "předem určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCO VSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií je v obou kolech roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 195,- Kč za jednu akcii a bude splácen peněžitými vklady. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání nových akcií a zbývajících 70% emisního kurzu upsaných akcií do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 0002080972/5800, vedený u banky J & T BANKA, a.s., IČ: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00." | 12.12.2006 - 16.4.2007 | |
V důsledku fúze společnosti K-T-V invest a.s., jako společnosti zanikající, sloučením se společností ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., jako společností nástupnickou, přešlo na společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., jmění zanikající společnos ti K-T-V invest a.s., IČ: 60193808, se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, a to s účinností ke dni 02.08.2006. | 2.8.2006 | |
Společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. vznikla dne 12.05.2004 jako komanditní společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol. na základě dohody společníků komanditní společnosti o změně právní formy ze dne 10.10.2005 došlo ke změně právní f ormy společnosti na akciovou společnost. | 19.10.2005 |
Základní kapitál | 5 018 075 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.7.2010 | |
Základní kapitál | 1 254 518 835 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.4.2007 - 30.7.2010 | |
Základní kapitál | 1 254 518 835 Kč | |
Splaceno | 1 100 938 726 Kč | |
Platnost od - do | 16.4.2007 - 30.4.2007 | |
Základní kapitál | 1 035 118 680 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 2.8.2006 - 16.4.2007 | |
Základní kapitál | 540 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.10.2005 - 2.8.2006 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 4 Kč | 1 125 129 | 30.7.2010 |
Kmenové akcie na majitele | 1 Kč | 1 125 129 | 30.7.2010 |
Kmenové akcie na majitele | 195 Kč | 1 125 129 | 16.4.2007 - 30.7.2010 |
Kmenové akcie na majitele | 920 Kč | 1 125 129 | 2.8.2006 - 30.7.2010 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 540 | 19.10.2005 - 2.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkop 834/8, Brno 60200, Česká republika | 14.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 8, Brno 60200, Česká republika | 12.5.2004 - 14.7.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní | 16.12.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.12.2010 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeno v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného | 2.8.2006 - 16.12.2010 |
Provozování parkovišť, garáží a odstavných ploch | 2.8.2006 - 16.12.2010 |
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Výroba pilařská a impregnace dřeva | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Výroba dřevěných výrobků | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Přípravné práce pro stavby | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Zprostředkování obchodu | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Velkoobchod | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Maloobchod se smíšeným zbožím | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Specializovaný maloobchod | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Maloobchod s tabákovými výrobky | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Ubytovací služby | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Realitní činnost | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Správa a údržba nemovitostí | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Reklamní činnost a marketing | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Zprostředkování služeb | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor spočívající v poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz | 12.5.2004 - 16.12.2010 |
předseda představenstva | Ing. Michal Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2013 do 27.6.2014 |
Adresa | Galandauerova 2588/10, 61200 Brno |
člen představenstva | Ing. Jiří Brada |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2013 do 27.6.2014 |
Adresa | Nádražní 259, 27751 Nelahozeves |
člen představenstva | Ing. Jiří Brada |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2009 do 16.11.2013 |
Adresa | Nádražní 259, 27751 Nelahozeves |
předseda představenstva | Ing. Michal Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 do 27.6.2013 |
Adresa | Galandauerova 10, 61200 Brno |
člen představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2005 do 5.2.2013 |
Adresa | Puchýřova 5, 62800 Brno |
předseda představenstva | Martin Dozrál |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2006 do 16.12.2010 |
Adresa | Jasná 19, 62100 Brno |
člen představenstva | Martin David |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2007 do 28.8.2009 |
Adresa | Absolonova 631/4, 62400 Brno |
člen představenstva | Ing. Milan Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2006 do 30.4.2007 |
Adresa | 91, 66464 Mělčany |
předseda představenstva | Ing. Milan Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2005 do 21.12.2006 |
Adresa | 91, 66464 Mělčany |
člen představenstva | Mgr. Bedřich Moulík |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 21.12.2006 |
Adresa | Bož. Němcové 251, 26101 Příbram VII |
člen představenstva | Ing. Jiří Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2005 do 10.8.2006 |
Adresa | Školní 4, 66412 Oslavany |
IČO (identifikační číslo): | 26928949 |
---|---|
Jméno: | ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 5. 2004 |
Celkový počet živností: | 20 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 26928949 |
---|---|
Firma: | ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 5. 2004 |
Sídlo: | Příkop 834/8, Brno 60200 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Lesnictví a těžba dřeva |
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s tabákovými výrobky |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní ubytování j. n. |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Činnosti holdingových společností |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |