ČESKÁ HYPOTEČNÍ a.s. "^ v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČESKÁ HYPOTEČNÍ a.s. "^ v likvidaci"^ (60792302) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jahnova 959/9, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 1995 ČESKÁ HYPOTEČNÍ a.s. "^ v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ČESKÁ HYPOTEČNÍ a.s. "^ v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČESKÁ HYPOTEČNÍ a.s. "^ v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 920 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60792302 | |
Jméno: | ČESKÁ HYPOTEČNÍ akciová společnost | |
Právní forma: | Akciová společnost | 27.1.1995 |
Zapsána dne: | 27.1.1995 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.ju. 42 Cm 191/2013-30 ze dne 30.4.2014 byl odvolán z funkce lilkvidátora Dušan Koloděj a likvidátorem společnosti byl jmenován Ing. Peter Režnický. | 5.6.2014 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 101/2009-15 ze dne 22.10.2009 byla společnost zrušena a nařízena její likvidace. Likvidátorem společnosti byl jmenován Dušan Koloděj, bytem Ostrava, Bělský Les, Bohumíra Četyny 90/2. | 28.1.2010 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.1.1995 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 25.5.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 20.1.2003 - 25.5.2015 |
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 22.1.1998 - 20.1.2003 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 954 | 27.1.1995 - 22.1.1998 |
Zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 46 | 27.1.1995 - 22.1.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jahnova 959/9, Ostrava 70900, Česká republika | 25.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jahnova 9, Ostrava-Mariánské Hory , Česká republika | 22.1.1998 - 25.5.2015 |
Adresa: | B. Martinů 1380 , Ostrava-Poruba , Česká republika | 27.1.1995 - 22.1.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.1.2009 |
zastavárenská činnost | 20.1.2003 - 29.1.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 20.1.2003 - 29.1.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 20.1.2003 - 29.1.2009 |
realitní agentury | 22.1.1998 - 29.1.2009 |
nákup a prodej nemovitostí | 22.1.1998 - 29.1.2009 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.1.1998 - 29.1.2009 |
zprostředkovatelské služby | 22.1.1998 - 29.1.2009 |
investorská a inženýrská činnost - inženýring/engineering, - kromě př. zák. 455/91 Sb. | 27.1.1995 - 29.1.2009 |
ostatní finanční zprostředkování | 27.1.1995 - 29.1.2009 |
činnost v oblasti nemovitosti na zákl. honoráře nebo kontraktu | 27.1.1995 - 29.1.2009 |
člen představenstva | Dušan Koloděj |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2015 |
Adresa | Horní 791/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Dušan Koloděj |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2013 do 25.5.2015 |
Adresa | Horní 791/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Dušan Koloděj |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2004 do 30.8.2013 |
Adresa | B. Četyny 2, Ostrava |
člen představenstva | Renáta Molinková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2003 do 25.9.2004 |
Adresa | Osadnická 2A/245, Havířov-Šumbark |
člen představenstva | Mgr. Kateřina Tatýrková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2003 do 25.9.2004 |
Adresa | Zacpalova 333/29, 74601 Opava |
předseda představenstva | Ing. Jiří Tatýrek |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2003 do 25.9.2004 |
Adresa | Zacpalova 333/29, 74601 Opava |
předseda představenstva | Karel Manczal |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1998 do 20.1.2003 |
Adresa | Ukrajinská 1486, Ostrava-Poruba |
místopředseda představenstva | Renáta Molinková |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1998 do 20.1.2003 |
Adresa | Osadnická 2A/245, Havířov-Šumbark |
člen představenstva | Marek Lejsal |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1998 do 20.1.2003 |
Adresa | Malý val 1539, Kroměříž |
člen představenstva | Martin Hynar |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1995 do 22.1.1998 |
Adresa | Nádražní 293, Štítina |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Malý |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1995 do 22.1.1998 |
Adresa | Sokolovská č. 1172 , Ostrava-Poruba |
předseda představenstva | Petr Winterstein |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1995 do 22.1.1998 |
Adresa | Pasteurova 9 , Ostrava 3 |
IČO (identifikační číslo): | 60792302 |
---|---|
Jméno: | ČESKÁ HYPOTEČNÍ a.s. "^ v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 27. 1. 1995 |
Sídlo: | Jahnova 959/9, Ostrava 70900 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Dušan Koloděj |
---|
IČO: | 60792302 |
---|---|
Firma: | ČESKÁ HYPOTEČNÍ a.s. "^ v likvidaci"^ |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 1. 1995 |
Sídlo: | Jahnova 959/9, Ostrava 70900 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ostatní finanční zprostředkování |
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |