Česká hipiatrická společnost, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česká hipiatrická společnost, z.s. (48512150) je Spolek. Sídlí na adrese Nový dvůr 993, 53803 Heřmanův Městec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Česká hipiatrická společnost, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Česká hipiatrická společnost, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česká hipiatrická společnost, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3885 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48512150 | |
Jméno: | Česká hipiatrická společnost, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nový dvůr 993, Heřmanův Městec 53803, Česká republika | 2.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Malostranská 1/1, Brno 62500, Česká republika | 1.1.2014 - 2.12.2022 |
Prezident | MVDr. Martin Seitl |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 |
Adresa | 56, 54404 Dvůr Králové nad Labem |
Víceprezident | Doc. MVDr. Jana Mezerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 |
Adresa | 58, 53803 Morašice |
člen předsednictva | MVDr. Zuzana Drábková Ph.D, Dipl. ECEIM |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 |
Adresa | Filipova 765/15, 63500 Brno |
člen | MVDr. Ronald Bodnár Cert AVP |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 |
Adresa | Scheinerova 425/3, 25101 Říčany |
člen předsednictva | MVDr. Iveta Dudová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2024 |
Adresa | Třešňovka 425, 25262 Horoměřice |
člen předsednictva | Doc. MVDr. Barbora Bezděková Ph.D., Dipl. ECEIM |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 do 5.1.2024 |
Adresa | 77, 67901 Jabloňany |
Víceprezident | Doc. MVDr. Jana Mezerová PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 9.1.2023 |
Adresa | 58, 53803 Morašice |
člen předsednictva | MVDr. Martin Seitl |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 9.1.2023 |
Adresa | 56, 54404 Dvůr Králové nad Labem |
Prezident spolku | MVDr. Jakub Plachý |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 9.1.2023 |
Adresa | Sládkovičova 1231/25, 14200 Praha |
člen předsednictva | MVDr. Ilian Pták |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 9.1.2023 |
Adresa | Ruská 709/78, 10100 Praha |
člen předsednictva | MVDr. Vendula Jandová, Dipl ECEIM - kandidátka |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 9.1.2023 |
Adresa | 165, 53501 Svinčany |
IČO: | 48512150 |
---|---|
Firma: | Česká hipiatrická společnost, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Heřmanův Městec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 4. 1993 |
Sídlo: | Nový dvůr 993, Heřmanův Městec 53803 |
---|
Jiné vzdělávání j. n. |
Činnosti profesních organizací |