Česká federace Spastic Handicap, z. s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česká federace Spastic Handicap, z. s. v likvidaci (46070711) je Spolek. Sídlí na adrese Jaselská 355, 41503 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Česká federace Spastic Handicap, z. s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Česká federace Spastic Handicap, z. s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česká federace Spastic Handicap, z. s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1175 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46070711 | |
Jméno: | Česká federace Spastic Handicap o. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 4.4.2024 byl spolek k 1.5.2024 zrušen a k témuž dni vstoupil do likvidace. | 9.4.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jaselská 355, Teplice 41503, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Mgr. Daniel Santino MBA |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | Za Statky 55, 10300 Praha |
1. místopředseda | Pavla Přistoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2022 |
Adresa | Maršovská 1453/2, 41501 Teplice |
Předseda | Mgr. Daniel Novotný MBA |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2022 do 22.12.2022 |
Adresa | Za Statky 55, 10300 Praha |
1. místopředseda | Irena Ráčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2020 do 26.4.2022 |
Adresa | 139, 66431 Česká |
Předseda | Ondřej Sejpka |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2018 do 26.4.2022 |
Adresa | Buzulucká 326/19, 41503 Teplice |
1. místopředseda | Petr Pípal |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2017 do 18.8.2020 |
Adresa | K Emance 300, 41703 Dubí |
Předseda | Ondřej Sejpka |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2017 do 26.11.2018 |
Adresa | Kašparova 2232/1, 41501 Teplice |
Předseda | Ondřej Sejpka |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 6.10.2017 |
Adresa | Kašparova 2232/1, 41501 Teplice |
1. místopředseda | Ing. Petr Pípal |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2016 do 6.10.2017 |
Adresa | K Emance 300, 41703 Dubí |
1.místopředseda | František Janouch |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 27.10.2016 |
Adresa | Pešlova 132/8, 19000 Praha |
IČO: | 46070711 |
---|---|
Firma: | Česká federace Spastic Handicap, z. s. v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 11. 1992 |
Sídlo: | Jaselská 355, Teplice 41503 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |