ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. (65401859) je Spolek. Sídlí na adrese Hartigova 1140/65, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7694 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65401859 | |
Jméno: | ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hartigova 1140/65, Praha 13000, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen prezidia | Vladimír Kubišta |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2018 |
Adresa | Rezlerova 288/44, 10900 Praha |
člen prezidia | Ing. Vladimír Brož |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 |
Adresa | Pod Mlýnkem 68/4, 16000 Praha |
členka prezidia | Mgr. Jana Hays |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 |
Adresa | Bartoškova 1411/22, 14000 Praha |
Prezident | Ing. Pavel Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 |
Adresa | Ruská 565/24, 10100 Praha |
víceprezident | Ing. Stanislav Valko |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2021 |
Adresa | Meduňková 598/26, 10300 Praha |
člen prezidia | Ing. Petr Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2021 |
Adresa | Tanvaldská 1339/1, 18200 Praha |
viceprezident | Ing. Svatopluk Fröhlich |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2021 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha |
člen prezidia | Ing. Jiří Hacaperka |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2021 |
Adresa | Pod Mohylou 601, 25164 Mnichovice |
člen prezidia | Ing. Jan Murtinger |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 do 18.1.2022 |
Adresa | Slezská 1833/97, 13000 Praha |
člen prezidia | Ing. Vít Jech |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 do 1.9.2021 |
Adresa | Kardašovská 754/19, 19800 Praha |
Viceprezident | Ing. Jiří Hacaperka |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 do 1.9.2021 |
Adresa | Pod Mohylou 601, 25164 Mnichovice |
člen prezidia | Ing. Stanislav Valko |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 do 3.3.2021 |
Adresa | Meduňková 598/26, 10300 Praha |
Viceprezident | Ing. Jiří Kliner |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 do 3.3.2021 |
Adresa | Kubelíkova 796/58, 13000 Praha |
člen prezidia | Vladimír Kubišta |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 do 1.7.2018 |
Adresa | Rezlerova 288/44, 10900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 65401859 |
---|---|
Jméno: | ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 11. 9. 1996 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hartigova 1140/65, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Kokeš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Svatopluk Fröhlich |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Janoušek |
Člen statutárního orgánu: | Jana Hays |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Valko |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Kubišta |
Člen statutárního orgánu: | ing. Jiří Hacaperka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Brož |
IČO: | 65401859 |
---|---|
Firma: | ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 9. 1996 |
Sídlo: | Koněvova 1140/65, Praha 13000 |
---|
Činnosti profesních organizací |