Česká Asociace Capoeiry z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česká Asociace Capoeiry z.s. (22677020) je Spolek. Sídlí na adrese Pod Prosečí 5358/10, 46605 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Česká Asociace Capoeiry z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Česká Asociace Capoeiry z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česká Asociace Capoeiry z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6381 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22677020 | |
Jméno: | Česká Asociace Capoeiry z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Prosečí 5358/10, Jablonec nad Nisou 46605, Česká republika | 22.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Tyršovým Vrchem 1688, Liberec 46311, Česká republika | 13.12.2017 - 22.12.2022 |
prezident | Bc. Tomáš Zummer |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | Generála Svobody 129/3, 46001 Liberec |
viceprezident | Karel Popovič |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | 46, 29501 Ptýrov |
hospodář | Miroslav Riedel |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | Pod Prosečí 5358/10, 46605 Jablonec nad Nisou |
viceprezident | Karel Popovič |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 22.12.2022 |
Adresa | 46, 29501 Ptýrov |
hospodář | Miroslav Riedel |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2018 do 22.12.2022 |
Adresa | Pod Prosečí 5358/10, 46605 Jablonec nad Nisou |
prezident | Bc. Tomáš Zummer |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 22.12.2022 |
Adresa | Generála Svobody 129/3, 46001 Liberec |
prezident | Bc. Tomáš Zummer |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2017 do 2.9.2022 |
Adresa | Pod Tyršovým Vrchem 1688, 46311 Liberec |
hospodář | Miroslav Riedel |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 18.6.2018 |
Adresa | Lomená 408/22, 46005 Liberec |
hospodář | Miroslav Riedel |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 18.6.2018 |
Adresa | Lomená 408/22, 46005 Liberec |
prezident | Bc. Tomáš Zummer |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | Pod Tyršovým Vrchem 1688, 46311 Liberec |
prezident | Bc. Tomáš Zummer |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | Pod Tyršovým Vrchem 1688, 46311 Liberec |
IČO: | 22677020 |
---|---|
Firma: | Česká Asociace Capoeiry z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 4. 2008 |
Sídlo: | Pod Tyršovým Vrchem 1688, Liberec 46311 |
---|
Provozování sportovních zařízení |