Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů z.s. (07891202) je Spolek. Sídlí na adrese Kamýcká 129, 16500 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 2019 Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 3. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 71438 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07891202 | |
Jméno: | Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 9.3.2019 |
Zapsána dne: | 9.3.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kamýcká 129, Praha 16500, Česká republika | 9.3.2019 |
---|
Člen | Mgr. Milan Ščasný PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2023 |
Adresa | Na zástřelu 764/40, 16200 Praha |
Místopředseda a tajemník | Dr. Miroslava Bavorová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2019 |
Adresa | V háji 1243/35, 17000 Praha |
Člen | Prof., Ing. Lukáš Čechura PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2019 |
Adresa | 31, 41132 Velemín |
Člen | Doc.Ing. Libor Grega |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2019 |
Adresa | 98, 66483 Lesní Hluboké |
Předseda | RNDr. Tomáš Ratinger MSc., PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2019 do 22.7.2024 |
Adresa | Sokolovská 233/37, 18600 Praha |
Člen | Mgr. Milan Ščasný PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2019 do 20.9.2023 |
Adresa | Slezanů 2377/1a, 16900 Praha |
IČO: | 07891202 |
---|---|
Firma: | Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Suchdol |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 3. 2019 |
Sídlo: | Kamýcká 129, Praha 16500 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |