CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci (28708512) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese nám. Sokolovské 306/7, 46001 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2009 a je stále aktivní. CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27872 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28708512 | |
Jméno: | CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.9.2009 |
Zapsána dne: | 17.9.2009 | |
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 11.8.2021, č.j. 38 Cm 28/2021-9, byla zrušena společnost CESIL SERVIS s.r.o., IČO 287 08 512, sídlem nám. Sokolovské 306/7, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, nařízena její likvidac e a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 11.9.2021. | 14.9.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Sokolovské 306/7, Liberec 46001, Česká republika | 28.12.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 23.2.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.9.2009 |
hostinská činnost | 17.9.2009 |
jednatel | Anna Kandrová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2020 |
Adresa | V. Volfa 1342/43, 37005 České Budějovice |
jednatel | Simon Zábranský |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2019 do 10.8.2020 |
Adresa | 35, 41142 Ploskovice |
jednatel | Ctibor Lisec |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2018 do 30.3.2019 |
Adresa | 14, 41145 Liběšice |
jednatel | Ing. Jaroslav Kvasnička |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2017 do 19.9.2018 |
Adresa | Alfonse Muchy 429/13, 41201 Litoměřice |
jednatel | Ing. Jaroslav Kvasnička |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2017 do 19.9.2018 |
Adresa | Alfonse Muchy 429/13, 41201 Litoměřice |
jednatel | Jiří Sekyra |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2009 do 28.12.2017 |
Adresa | Dukelská 1857/4, 41201 Litoměřice |
IČO (identifikační číslo): | 28708512 |
---|---|
Jméno: | CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 9. 2009 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | nám. Sokolovské 306/7, Liberec 46001 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 11. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Anna Kandrová |
---|
IČO: | 28708512 |
---|---|
Firma: | CESIL SERVIS s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 9. 2009 |
Sídlo: | nám. Sokolovské 306/7, Liberec 46001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |