CESANDRO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CESANDRO s.r.o. (04919149) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kosořská 918/18, 15200 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 3. 2016 CESANDRO s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CESANDRO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CESANDRO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 3. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 255711 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04919149 | |
Jméno: | CESANDRO CAFÉ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.3.2016 |
Zapsána dne: | 21.3.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kosořská 918/18, Praha 15200, Česká republika | 21.3.2016 |
---|
jednatel | Pavel Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2023 |
Adresa | Jana Kreisla 804, 26716 Vysoký Újezd |
jednatel | Pavel Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 1.12.2023 |
Adresa | Kosořská 918/18, 15200 Praha |
jednatel | Iva Doležalová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 do 25.5.2023 |
Adresa | Kosořská 918/18, 15200 Praha |
jednatel | Iva Smetanová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 25.5.2023 |
Adresa | Kosořská 918/18, 15200 Praha |
jednatel | Iva Smetanová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 24.7.2019 |
Adresa | Kosořská 918/18, 15200 Praha |
IČO: | 04919149 |
---|---|
Firma: | CESANDRO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 3. 2016 |
Sídlo: | Kosořská 918/18, Praha 15200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |