CERTIUM, s.r.o. " v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CERTIUM, s.r.o. " v likvidaci" (61942219) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lidická 179/22, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 1994 a je stále aktivní. CERTIUM, s.r.o. " v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o CERTIUM, s.r.o. " v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CERTIUM, s.r.o. " v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12207 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61942219 | |
Jméno: | CERTIUM, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.6.1994 |
Zapsána dne: | 3.6.1994 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 24 Cm 141/2023-10, ze dne 21.3.2024, které nabylo právní moci dne 27.6.2024, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 18.7.2024 | |
Ing. Petr Machej je společným zástupcem Marka Amrosze, r.č. 610324/2200, bytem Havířov - Suchá, kpt. Jasioka 21/716, Jiřího Bordovského, r.č. 470518/455, Havířov - Podlesí, ul. 17. listopadu 24 a ing. Petra Macheje, r.č. 660130/1454, bytem Ostrava - Dubina, F. Formana 31, kteří mají postavení jednoho společníka a přísluší jim společný obchodní podíl. | 14.1.1999 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.6.1994 - 30.5.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lidická 179/22, Ostrava 70300, Česká republika | 30.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Drážní 451/35, Ostrava 71900, Česká republika | 15.2.2008 - 30.11.2019 |
Adresa: | Dlouhá 194/3, Ostrava 70200, Česká republika | 28.11.2003 - 15.2.2008 |
Adresa: | Dlouhá tř. , Havířov - Město , Česká republika | 30.5.2000 - 28.11.2003 |
Adresa: | Dlouhá tř. , Havířov - Město , Česká republika | 14.1.1999 - 30.5.2000 |
Adresa: | ul. Hornosušská 2 , Havířov - Suchá , Česká republika | 3.6.1994 - 14.1.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.4.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 3.6.1994 - 21.4.2009 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 3.6.1994 - 21.4.2009 |
Jednatel | Volodymyr Yatsiv |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2022 |
Adresa | ul. B. Khmelnytsky 3/9 , Kalush, Ivano-Frankivská oblast |
Jednatel | Sergey Sarkisyan |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2019 do 11.4.2022 |
Adresa | Spořická 960/1a, 18400 Praha |
jednatel | Ing. Josef Strakoš |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1999 do 28.5.2019 |
Adresa | Květinová 228/6, 73542 Těrlicko |
jednatel | Marek Amrosz |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1999 do 13.6.2000 |
Adresa | kpt. Jasioka , Havířov - Suchá |
jednatel | Jiří Bordovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1994 do 14.1.1999 |
Adresa | ul. 17. listopadu 24 , Havířov - Podlesí |
jednatel | ing. Jaromír Horák |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1994 do 14.1.1999 |
Adresa | ul. Družební 555 , Ostrava - Krásné Pole |
jednatel | Mgr. Maria Amroszová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1994 do 14.1.1999 |
Adresa | ul. Kpt. Jasioka 21/716 , Havířov - Suchá |
IČO (identifikační číslo): | 61942219 |
---|---|
Jméno: | CERTIUM, s.r.o. " v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Lidická 179/22, Ostrava 70300 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 30. 11. 2020 |
Přerušeno od | 8. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 8. 3. 2001 |
IČO: | 61942219 |
---|---|
Firma: | CERTIUM, s.r.o. " v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 6. 1994 |
Sídlo: | Lidická 179/22, Ostrava 70300 |
---|
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |