Čerstvě utrženo Haná a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Čerstvě utrženo Haná a.s. (09431535) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U hřiště 320, 79817 Smržice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 2020 Čerstvě utrženo Haná a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Čerstvě utrženo Haná a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Čerstvě utrženo Haná a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 8. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8431 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09431535 | |
Jméno: | Čerstvě utrženo Haná a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.8.2020 |
Zapsána dne: | 20.8.2020 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.8.2020 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 Kč | |
Platnost od - do | 20.8.2020 - 25.8.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 14.11.2023 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 20.8.2020 - 14.11.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U hřiště 320, Smržice 79817, Česká republika | 20.8.2020 |
---|
člen správní rady | Marek Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2023 |
Adresa | Dr.Neugebauerstrasse , Korneuburg |
Člen představenstva | Ing. Štěpán Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 14.11.2023 |
Adresa | Pastýrna 1723, 68601 Uherské Hradiště |
Předseda Představenstva | Marek Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 14.11.2023 |
Adresa | Dr. Neugebauerstr. , Korneuburg |
Člen představenstva | Luděk Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2021 do 2.5.2023 |
Adresa | Na Návsi 92, 25163 Kunice |
Člen představenstva | Marek Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 16.2.2021 |
Adresa | 171, 76325 Újezd |
IČO: | 09431535 |
---|---|
Firma: | Čerstvě utrženo Haná a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Smržice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 8. 2020 |
Sídlo: | U hřiště 320, Smržice 79817 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |