CERCION, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CERCION, a.s. (29013909) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Doudlebská 1046/8, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2010 a je stále aktivní. CERCION, a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CERCION, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CERCION, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 1. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15831 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29013909 | |
Jméno: | CERCION, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 4.1.2010 |
Zapsána dne: | 4.1.2010 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 14.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 14.4.2014 - 4.2.2021 | |
Počet členů správní rady: 1 | 14.4.2014 - 4.2.2021 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 4.1.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 4.2.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 14.4.2014 - 4.2.2021 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 4.1.2010 - 14.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Doudlebská 1046/8, Praha 4 14000, Česká republika | 5.2.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Koněvova 2660/141, Praha 3 13083, Česká republika | 4.1.2010 - 5.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.2.2010 |
člen správní rady | Filip Chytrý |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2014 |
Adresa | Rejchova 2319/2a, 16200 Praha |
statutární ředitel | Ing. Martina Morávková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 1.1.2021 |
Adresa | Mládežnická 3062/4, 10600 Praha |
statutární ředitel | ing. Martina Morávková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2014 do 5.3.2015 |
Adresa | Mládežnická 3062/4, 10600 Praha 10 |
člen představenstva | ing. Martina Morávková |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2010 do 14.4.2014 |
Adresa | Mládežnická 3062/4, 10600 Praha 10 |
člen | Petra Janáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2010 do 5.2.2010 |
Adresa | Hurbanova 1305/11, 14200 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 29013909 |
---|---|
Jméno: | CERCION, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 4. 1. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Doudlebská 1046/8, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Martina Morávková |
---|
IČO: | 29013909 |
---|---|
Firma: | CERCION, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 1. 2010 |
Sídlo: | Doudlebská 1046/8, Praha 14000 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |